Entreprise : DOC FORMATION CONSEIL - SIREN 478 919 657
Identité
(Entreprise radiée le 03/01/2020)
Dénomination
DOC FORMATION CONSEIL
SIREN (siège)
478 919 657
Date d'immatriculation au RNE
06/10/2004
Fermeture de l'établissement - 47891965700013
- Date d'effet de la fermeture : 30/03/2019
Date de fin de la personne morale
05/10/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
LE MOULIN LE BOURG 86290 THOLLET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MOULIN-LE BOURG
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARRE DOMINIQUE , MARCEL , LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Thollet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2004
Siret
47891965700013
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Formation, conseil dans l'utilisation des outils informatiques, vente de logiciels, matériels,
Adresse
Le Moulin Le Bourg
86290 , Thollet - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MOULIN-LE BOURG
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
60603
Date d'ajout
03/01/2020
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 30/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52188
Date d'ajout
06/05/2019
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 30/03/2019
Numéro d'observation
52187
Date d'ajout
06/05/2019
Description
Dissolution à compter du 30/03/2019 siège de la liquidation fixé au siège social parution de la publicité légale dans la Vienne rurale du 03/05/2019
Numéro d'observation
21405
Date d'ajout
22/10/2014
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 27/04/2013
Numéro d'observation
8331
Date d'ajout
22/08/2012
Description
- Au 1er août 2012 cession de la branche d'activité "professionnels médicaux" à Mr Frédéric SCHMITT qui l'exploitait en location gérance depuis le 1er juin 2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).