Entreprise : SOLUTIONS DEVELOPPEMENTS POUR INDUST - SIREN 478 868 458
Identité
Dénomination
SOLUTIONS DEVELOPPEMENTS POUR INDUST
Sigle
SDI
SIREN (siège)
478 868 458
Date d'immatriculation au RNE
13/05/2008
Début d’activité
25/03/2008
Date de fin de la personne morale
12/05/2103
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/06/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Services, études, développements et commercialisation
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
444 RUE DES JONCHERES 69730 GENAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
D'AVIAU DE TERNAY AUDOIN GUY , MARIE , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Dardilly
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/03/2008
Siret
47886845800025
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Services, études, développements et commercialisation
Adresse
444 RUE DES JONCHERES
69730 , GENAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/03/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2004
Siret
47886845800017
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
58 PL CARNOT
01120 , MONTLUEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/032951
Date d'ajout
28/06/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/06/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/033019
Date d'ajout
28/06/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/06/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F17/009144
Date d'ajout
16/02/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10/02/2017 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur SUIFFET Franck en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F16/001862
Date d'ajout
08/01/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/01/2016 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS ou Me Marie DUBOIS PEROTTI 32 Rue Molière 69006 LYON en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F15/026477
Date d'ajout
29/06/2015
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 25/06/2015 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur JOËT Bruno en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F14/035646
Date d'ajout
30/09/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/09/2014 prononçant la liquidation judiciaire sur résolution du plan. Juge commissaire : Monsieur COSTE Jean-Louis. Juge commissaire suppléant : Monsieur JURY Alain. Liquidateur-judiciaire : la Selarl MDP Mandataires Judiciaires Associés représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS ou Me Marie DUBOIS PEROTTI 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON. Date de cessation des paiements : 28/08/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).