Entreprise : SCI TOMDA - SIREN 478 866 890
Identité
(Entreprise radiée le 18/12/2019)
Dénomination
SCI TOMDA
SIREN (siège)
478 866 890
Date d'immatriculation au RNE
21/02/2007
Fermeture de l'établissement - 47886689000013
- Date d'effet de la fermeture : 01/09/2006
Fermeture de l'établissement - 47886689000021
- Date d'effet de la fermeture : 20/08/2019
Date de fin de la personne morale
20/02/2154
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
23 CLOS DU HEM 62840 LAVENTIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAUTRE GUILLAUME
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Vendin-le-Vieil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/09/2004
Siret
47886689000013
Code APE
702C
Adresse
3 ALL DES SAULES
59160 , CAPINGHEM - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/08/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2006
Siret
47886689000021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
23 CLOS DU HEM
62840 , LAVENTIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13857
Date d'ajout
18/12/2019
Description
Radiation du RCS le 18/12/2019 avec effet au 20/08/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11387
Date d'ajout
23/10/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 20/08/2019 Liquidateur : DELAUTRE Guillaume Le siège de la liquidation est fixé à : 23 Clos du Hem II 62840 Laventie Journal d'annonces légales : L'Abeille de la Ternoise en date du 31/10/2019 Mise en sommeil de la société à compter du 20/08/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).