Entreprise : TRANSPORTS BAILET - SIREN 478 862 212
Identité
Dénomination
TRANSPORTS BAILET
SIREN (siège)
478 862 212
Date d'immatriculation au RNE
22/10/2004
Début d’activité
01/10/2004
Date de fin de la personne morale
21/10/2103
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2005
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
SERVICES DE DEMENAGEMENT
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Capital social
11700 EUR
Adresse du siège
1345 RTE DE LA BARONNE 06510 GATTIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAILET MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Nice
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/10/2004
Siret
47886221299999
Origine du fonds
Création
Activité principale
SERVICES DE DEMENAGEMENT
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Adresse
ZONE D ACTIVITE DE LA GRAVE
06510 , CARROS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2004
Siret
47886221200014
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports routiers de fret de proximité
Adresse
ZONE ACTIVITE DE LA GRAVE
06510 , CARROS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/003860
Date d'ajout
05/05/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 05/05/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/001933
Date d'ajout
05/03/2021
Description
Par ordonnance en date du 27 novembre 2020, le Président duTribunal de Commerce de Grasse a ordonné la substitution de Me Pierre GARNIER par la Selarl GM.
Numéro d'observation
F20/002654
Date d'ajout
01/04/2020
Description
Ordonnance de Monsieur le Vice Président en date du 01/04/2020 désignant en qualité de Juge commissaire : Madame CORRE Férudga en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F19/009873
Date d'ajout
27/12/2019
Description
Ordonnance du Président en date du 27/12/2019 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur POINSIGNON Ariel en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
83054
Date d'ajout
26/09/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Grasse prononce en date du 26/09/2018 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 19/09/2018 et a désigné Liquidateur Me Garnier Pierre Avenue de Tournamy Tournamy 700 06250 Mougins . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
80249
Date d'ajout
07/05/2018
Description
Radiation du R.C.S. des mentions relatives à la procédure de redressement (article R.123-135 5° du code de commerce)
Numéro d'observation
4756
Date d'ajout
28/09/2009
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 02/11/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
OUVERTURE LIQUIDATION JUDICIAIRE;CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).