Entreprise : C 2 L M - SIREN 478 855 398
Identité
Dénomination
C 2 L M
SIREN (siège)
478 855 398
Date d'immatriculation au RNE
24/09/2004
Début d’activité
17/09/2004
Date de fin de la personne morale
23/09/2103
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés civiles, commerciales, industrielles et financières y compris dans des sociétés d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
35000 EUR
Adresse du siège
19 RUE HENRI DUNANT 07100 ANNONAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAYARD JEAN-LUC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Annonay
Nom, Prénom(s)
FAYARD CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Annonay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/09/2004
Siret
47885539800028
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés civiles, commerciales, industrielles et financières y compris dans des sociétés d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.
Adresse
19 RUE HENRI DUNANT
07100 , ANNONAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/01/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/09/2004
Siret
47885539800010
Code APE
741J
Adresse
8 CHE DE PORTE BROC
07100 , ANNONAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Annonay a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Aubenas.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
173
Date d'ajout
31/01/2006
Description
SUIVANT DECISION DU GERANT EN DATE DU 05.01.2006., LE SIEGE SOCIAL A ETE TRANSFERE DE - ANNONAY (07), 8 CHEMIN PORTE BROC, A - ANNONAY (07), 19 RUE HENRI DUNANT. PUBLICATION : LE REVEIL DU VIVARAIS DU 27.01.2006. date d'effet : 05/01/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).