Entreprise : MAKRIGA - SIREN 478 794 837
Identité
(Entreprise radiée le 09/01/2018)
Dénomination
MAKRIGA
Sigle
SCI
SIREN (siège)
478 794 837
Date d'immatriculation au RNE
29/09/2004
Date de fin de la personne morale
28/09/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1600 EUR
Adresse du siège
13 CHE DE LA COTE BONJOUR 63120 COURPIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLIN GAELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Nom, Prénom(s)
COLIN MARYVONNE
Nom d'usage
RODARY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
BEAUREGARD L EVEQUE
Nom, Prénom(s)
COLIN YVES , PIERRE , PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1935
Commune de résidence
COURPIERE
Nom, Prénom(s)
COLIN CHRISTINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
OLLIERGUES
Nom, Prénom(s)
BACON YVETTE , MARIA , MAURICETTE
Nom d'usage
COLIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1937
Commune de résidence
COURPIERE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/09/2004
Siret
47879483700011
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition,la gestion,la location et l'administration de tous biens et droits immobiliers;L'édification de toutes constructions,ainsi que la réfection et l'Amenegement de celles existantes;A titré accessoire de l'objet principal,la cession de tous biens immobiliers
Adresse
13 CHE 13 chemin Côté Bonjour
63120 , Courpière - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
181
Date d'ajout
09/01/2018
Description
Radiation du RCS le 09/01/2018 avec effet au 31/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10960
Date d'ajout
23/11/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 12/10/2017 Liquidateur : COLIN Yvette Maria Mauricette Le siège de la liquidation est fixé à : 13 chemin Côté Bonjour 63120 Courpière Journal d'annonces légales : L'AUVERGNE AGRICOLE en date du 19/10/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1009
Date d'ajout
11/08/2005
Description
Changement de gérant Ancien gérant associé:BESSON LAURENT;Nouveau gérant associé::COLIN YVETTE ; associés:COLIN YVES,COLIN CHRISTINE,COLIN GAELLE,RODARY MARYVONNE Date d'effet : 14/05/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).