Entreprise : SCI SAINT JEAN - SIREN 478 789 795
Identité
Dénomination
SCI SAINT JEAN
SIREN (siège)
478 789 795
Date d'immatriculation au RNE
29/09/2004
Début d’activité
01/01/2004
Date de fin de la personne morale
28/09/2024
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété et gestion de biens mobiliers et immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
550000 EUR
Adresse du siège
8 BD DE SAINT JEAN 29300 QUIMPERLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTY CLAIRE , ANDREE , GABRIELLE
Nom d'usage
TREGUIER
Qualité
Gérant, Indivisaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
TREGUIER GILDAS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
LORIENT
Nom, Prénom(s)
TREGUIER OLIVIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
LARMOR PLAGE
Nom, Prénom(s)
TREGUIER JULIETTE , SUZANNE , PAULE , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable, Indivisaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1990
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
TREGUIER ALEXANDRE , MICHEL , JEAN-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable, Indivisaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1985
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
TREGUIER-BOSCHER MARIE-BERNADETTE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Quimperlé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
47878979500018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété et gestion de biens mobiliers et immobiliers
Autres Activités
Propriété et gestion de biens mobiliers et immobiliers
Adresse
8 BD DE SAINT JEAN
29300 , QUIMPERLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Kerlider
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2817
Date d'ajout
13/05/2015
Description
Prorogation de durée de la personne morale de 10 ans à compter du 16/08/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2818
Date d'ajout
13/05/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes et mention des associés au RCS à compter du 11/09/2014 : Partant : TREGUIER Benoit, Gérant associé indéfiniment responsable Nouveau : TREGUIER Claire, Andrée, Gabrielle, Gérant, Indivisaire Nouveau : TREGUIER Juliette, Suzanne, Paule, Marie, Gérant, Associé indéfiniment responsable, Indivisaire Nouveau : TREGUIER Alexandre, Michel, Jean-Marie, Associé indéfiniment responsable, Indivisaire Changement de qualité : TREGUIER-BOSCHER Marie-Bernadette, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : TREGUIER Olivier, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : TREGUIER Gildas, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
3984
Date d'ajout
29/07/2009
Description
Prorogation de durée de la personne morale à compter du 20/06/2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).