Entreprise : INSTANT PRESENT - SIREN 478 784 598
Identité
Dénomination
INSTANT PRESENT
SIREN (siège)
478 784 598
Date d'immatriculation au RNE
07/10/2004
Date de fin de la personne morale
06/10/2103
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
7 PL DE L'EGLISE 56390 GRAND-CHAMP FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WANSCH VERONIQUE , OLGA , EUGENIE
Nom d'usage
MAHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Grand Champ
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/02/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/09/2005
Siret
47878459800045
Code APE
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat et revente d'épicerie fine auprès de professionnels ; Revente d'épicerie fine auprès de comite d'entreprise et milieu associatif, intermédiaire de vente d'épicerie fine ; Reconditionnement de produits Fins en vue de leur revente (activité sédentaire et non sédentaire (sur les marches))
Adresse
7 PL 7 PLACE DE L'EGLISE
56390 , Grand champ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/03/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2004
Siret
47878459800011
Code APE
513T
Adresse
ZA MANE COETDIGO
56880 , PLOEREN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/03/2005
Siret
47878459800029
Code APE
513T
Adresse
36 ALL DES ELFES
56890 , PLESCOP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/11/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/2005
Siret
47878459800037
Code APE
513T
Adresse
47 RUE DU GENERAL DE GAULLE
56390 , GRAND-CHAMP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4440
Date d'ajout
13/08/2018
Description
Changement de mandataire-liquidateur Par ordonnance en date du 10 août 2018, Monsieur le Président du Tribunal a constaté que Maître Raymond DUPONT exerçait dorénavant ses fonctions au sein de la SELARL Raymond DUPONT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 838 968 279, dont le siège social est situé 14 boulevard de la Paix - 56005 VANNES et ordonné qu'à compter du 1er août 2018, l'ensemble des mandats confiés soit accompli dans le cadre de cette nouvelle structure. Date d'effet : 01/08/2018.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
939
Date d'ajout
23/02/2012
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure Par jugement du 22/02/2012, le Tribunal de Commerce de VANNES a prononcé la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire de la SARL INSTANT PRESENT, et a désigné en qualité de liquidateur ME RAYMOND DUPONT, 14, BD. DE LA PAIX, BP 173 - 56005 VANNES. Date d'effet : 22/02/2012
Numéro d'observation
5865
Date d'ajout
09/12/2011
Description
Ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire Par jugement du 07/12/2011, le Tribunal de Commerce de VANNES a prononcé louverture dune procédure de redressement judiciaire à légard de la SARL INSTANT PRESENT et a fixé au 01/10/2010 la date de cessation de ses paiements. Juge Commissaire : MR LEMAISTRE. Mandataire Judiciaire : ME RAYMOND DUPONT - 14, BD. DE LA PAIX - BP 173 - 56005 VANNES. Date d'effet : 07/12/2011
Numéro d'observation
136
Date d'ajout
11/01/2011
Description
Modification de la forme juridique de la société à compter du 11/10/2010 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL) à un associé unique Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/10/2010 : Partant : QUISTREBERT MALIKA MARIE, Co-Gérante Changement de qualité : MAHE Véronique Olga Eugénie, Co-Gérante devient Gérante
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).