Entreprise : BOUVIER FINANCE ET EXPERTISE - SIREN 478 757 917
Identité
(Entreprise radiée le 09/11/2023)
Dénomination
BOUVIER FINANCE ET EXPERTISE
SIREN (siège)
478 757 917
Date d'immatriculation au RNE
29/09/2004
Fermeture de l'établissement - 47875791700024
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2023
Fermeture de l'établissement - 47875791700016
- Date d'effet de la fermeture : 17/02/2022
Date de fin de la personne morale
28/09/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
3 RUE DU TORRENT 48000 MENDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAGUTS FREDERIC , NICOLAS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Mende
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/02/2022
Siret
47875791700024
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
exercice de la profession de commissaire aux comptes et réalisation de prestations et d'expertises dans le domaine de la gestion d'entreprise
Adresse
3 RUE 3 Rue du Torrent
48000 , Mende - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/02/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2004
Siret
47875791700016
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
RUSSAMP EST
84100 , ORANGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA HUGIERE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2281
Date d'ajout
09/11/2023
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine à SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES AVEYRON LOZERE (SCAL), RCS Mende 395 206 782. réalisée le 30/09/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/10/2023
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 28/08/2023. Dénomination de l'associé unique : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES AVEYRON LOZERE, Mende : 395206782. Journal d'annonces légales : midilibre.fr paru le 31/08/2023.
Numéro d'observation
11217
Date d'ajout
26/04/2022
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Mende par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 17/02/2022 du la Huguiere Quartier Russamp Est 84100 Orange au 3 Rue du Torrent 48000 Mende
Numéro d'observation
1058
Date d'ajout
25/04/2022
Description
Transfert du siège-établissement principal à compter du 17/02/2022 ancien : la Huguiere Quartier Russamp Est 84100 Orange - RCS Grenoble nouveau : 3 Rue du Torrent 48000 Mende Modification de l'objet social et des principales activités à compter du 17/02/2022 Suppression de l'activité d'Expertise comptable à compter du 17/02/2022 Adjonction de l'activité d'exercice de la profession de commissaire aux comptes à compter du 17/02/2022 Suppression partielle et adjonction d'activité sur l'établissement principal sis 3 Rue du Torrent 48000 Mende à compter du 17/02/2022: ancienne mention : Expertise comptable nouvelle mention : exercice de la profession de commissaire aux comptes et réalisation de prestations et d'expertises dans le domaine de la gestion d'entreprise La société est réduite à un associé unique à compter du 17/02/2022 Changement de président à compter du 17/02/2022 : ancien : Christian BOUVIER nouveau : Frédéric DAGUTS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1058
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).