Entreprise : SCI MARLIER - SIREN 478 729 320
Identité
Dénomination
SCI MARLIER
SIREN (siège)
478 729 320
Date d'immatriculation au RNE
15/06/2009
Début d’activité
22/07/2004
Date de fin de la personne morale
14/06/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
propriété administration location et construction de tous immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
3 CHE DE LA POELIERE 79140 CIRIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARIE DOMINIQUE , PHILIPPE , CHRISTIAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Cirières
Nom, Prénom(s)
MALLIER SEBASTIEN , OLIVIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Le Taillan-Médoc
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/07/2004
Siret
47872932000026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
propriété administration location et construction de tous immeubles
Autres Activités
propriété administration location et construction de tous immeubles
Adresse
3 CHE DE LA POELIERE
79140 , CIRIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
22/07/2004
Siret
47872932000018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
8 RUE DES MESANGES
91310 , LINAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/06/2009
Description
: Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe de NIORT Effectué le 15.06.2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
15/06/2009
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 8 RUE DES MESANGES 91310 LINAS à 3 CHEMIN DE LA POELIERE 79140 CIRIERES A compter du 15.10.2008 ANCIEN GREFFE GREFFE TRIBUNAL DE COMMECE DE EVRY (91)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).