Entreprise : SCI BHAGI - SIREN 478 698 384
Identité
Dénomination
SCI BHAGI
SIREN (siège)
478 698 384
Date d'immatriculation au RNE
01/06/2005
Début d’activité
26/11/2020
Date de fin de la personne morale
31/05/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Acquisition et gestion de tous biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
1911 CHE DE NOTRE DAME 06220 VALLAURIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA VANELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURSIER HERVE , FABRICE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
GUERIN ANGELIQUE
Nom d'usage
BOURSIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Nice
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/11/2020
Siret
47869838400029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et gestion de tous biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition et gestion de tous biens immobiliers
Adresse
1911 CHE DE NOTRE DAME
06220 , VALLAURIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA VANELLE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/11/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2004
Siret
47869838400011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
14 RUE DE LA MORELLE JEAN VARENN
36100 , THIZAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4739
Date d'ajout
09/12/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'Antibes par suite de transfert du siège social à compter du 26/11/2020 du Jean Varenne 14 Rue de la Morelle 36100 Thizay au La Vanelle 1911 Chemin Notre Dame - 06220 Vallauris Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 26/11/2020 Ancienne valeur : Jean Varenne 14 Rue de la Morelle 36100 Thizay Nouvelle valeur : La Vanelle 1911 Chemin Notre Dame - 06220 Vallauris
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Issoudun supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Issoudun au Tribunal de Chateauroux avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005) -
Numéro d'observation
11063
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Issoudun supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Issoudun au Tribunal de Chateauroux avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005) -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).