Entreprise : G4E INDUSTRIES - SIREN 478 648 298
Identité
Dénomination
G4E INDUSTRIES
SIREN (siège)
478 648 298
Date d'immatriculation au RNE
05/10/2004
Début d’activité
27/08/2004
Date de fin de la personne morale
04/10/2014
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activité principale
LOCATION SIMPLE DE LONGUE DUREE DE TOUS VEHICULES ET BIENS D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS
Code APE
7712Z - Location et location-bail de camions
Capital social
110842.5 EUR
Adresse du siège
6 FOUR A CHAUX 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE SERA 6 LOT MANHI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE REYNAL DE SAINT-MICHEL STEPHANE , MARIE-JOSEPH , MAR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Le Francois
Nom, Prénom(s)
ROGER GERARD , RENE , GEORGES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Passy
Dénomination
PORTOS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
St Martin
Dénomination
ACI FINANCEMENT OUTRE-MER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Le Lamentin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/08/2004
Siret
47864829800014
Code APE
7712Z - Location et location-bail de camions
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
LOCATION SIMPLE DE LONGUE DUREE DE TOUS VEHICULES ET BIENS D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS
Autres Activités
LOCATION SIMPLE DE LONGUE DUREE DE TOUS VEHICULES ET BIENS D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS
Adresse
6 FOUR A CHAUX
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE SERA 6 LOT MANHI
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7508
Date d'ajout
18/11/2009
Description
Modification autre MODIFCIATION DE CAPITAL : ANCIENNE MENTION : 100,00 euros // NOUVELLE MENTION : 110.842,50 euros DECLARATION RELATIVE AUX DIRIGEANTS : GERANT ASSOCIE MAINTENU : ANTILLES CONSEILS INVESTISSEMENTS ASSOCIE MAINTENU : Mr DE REYNAL DE SAINT-MICHEL STEPHANE, MARIE, JOSEPH, MARC Date d'effet : 08/12/2004
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).