Entreprise : LE BOIS DE LA VERDAGE - SIREN 478 626 229
Identité
(Entreprise radiée le 02/01/2019)
Dénomination
LE BOIS DE LA VERDAGE
SIREN (siège)
478 626 229
Date d'immatriculation au RNE
11/04/2005
Fermeture de l'établissement - 47862622900023
- Date d'effet de la fermeture : 15/12/2018
Fermeture de l'établissement - 47862622900015
- Date d'effet de la fermeture : 15/03/2005
Date de fin de la personne morale
10/04/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
RUE DE CHATEAU 25680 PUESSANS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CHATEAU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTY DOMINIQUE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Rioz
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/07/2004
Siret
47862622900015
Code APE
702C
Adresse
LD LA HUAUDIERE
18380 , ENNORDRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RD 940
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/03/2005
Siret
47862622900023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L acquisition de droits immobiliers l achat la prise à bail et la location de tous immeubles et leur exploitation. L aliénation totale ou partielle des immeubles sociaux ainsi que la prise de garantie en faveur de tiers.
Adresse
RUE rue de Château
25680 , Puessans - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
le Château
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
02/01/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8536
Date d'ajout
27/11/2018
Description
Dissolution à compter du 27/10/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 27/10/2018, liquidateur : Mr MARTY Dominique, siège de la liquidation : 93 Rue Charles de Gaulle 70190 Rioz, parution de la publicité légale : La Terre de Chez Nous en date du 16/11/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).