Entreprise : AZUR CLIM CHAUFFAGE ELECT ET PLOM - SIREN 478 621 030
Identité
(Entreprise radiée le 04/05/2005)
Dénomination
AZUR CLIM CHAUFFAGE ELECT ET PLOM
Sigle
A C C E P
SIREN (siège)
478 621 030
Date d'immatriculation au RNE
14/09/2004
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LD MALAVA 83170 TOURVES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAMOIN SEBASTIEN , CHRISTOPHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
TOURVES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2005
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2004
Siret
47862103000012
Nom commercial
ACCEP
Code APE
453E
Origine du fonds
Création
Activité principale
PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISAITON FROID COMEMRCIAL SECOND OEUVRE ET DE FACON GENERALE TOUTES ACTIVITES EN RAPPORT AVEC LE BATIMENT
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Adresse
LD LIEUDIT MALAVA
83170 , TOURVES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Brignoles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Draguignan. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Draguignan décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
978
Date d'ajout
04/05/2005
Description
Radiation du RCS le 04/05/2005 avec effet au 31/03/2005 CESSATION TOTALE D ACTIVITE RADIATION PAR SUITE DE CLOTURE DE LIQUIDATION
Numéro d'observation
651
Date d'ajout
21/03/2005
Description
Dissolution PAR PV EN DATE DU 28 02 2005 IL A ETE DECIDE DE LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA STE + NOMINATION DU LIQUIDATEUR MR CAMOIN SEBASTIEN NE LE 15 01 1980 A MARSEILLE 13 DEMEURANT LIEUDIT MALAVA 83170 TOURVES - EST PARTANT MR GASTALDI MATHIEU - GERANT / LE SIEGE DE LA LIQUIDATION EST FIXE A / LIEUDIT MALAVA 83170 TOURVES QUI EST LE SIEGE SOCIAL // JAL LE VAR INFORMATION DU 16 03 2005 Date d'effet : 28/02/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).