Entreprise : SCI MARLOT - SIREN 478 606 403
Identité
Dénomination
SCI MARLOT
SIREN (siège)
478 606 403
Date d'immatriculation au RNE
20/09/2004
Début d’activité
01/09/2004
Date de fin de la personne morale
19/09/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
acquisition,¨propriete, administration, construction, exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
450 EUR
Adresse du siège
16 RUE DU COMMERCE 02160 BOURG-ET-COMIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEURICE ALEXANDRE , JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Bourg et Comin
Nom, Prénom(s)
MEURICE JACQUES , GASTON , CHARLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Bourg-et-Comin
Nom, Prénom(s)
MEURICE MATHIEU , JEAN-YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Bourg et Comin
Nom, Prénom(s)
MEURICE LAURE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1985
Commune de résidence
Bourg et Comin
Nom, Prénom(s)
PETETIN EDWIGE , MARIE , THERESE
Nom d'usage
MEURICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Bourg et Comin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2004
Siret
47860640300010
Enseigne
SCI MARLOT
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition,¨propriete, administration, construction, exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles.
Autres Activités
acquisition,¨propriete, administration, construction, exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles.
Adresse
16 RUE DU COMMERCE
02160 , BOURG-ET-COMIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/09/2004
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 2004A524 le 20/09/2004 --- Publici té au Journal : L'UNION --- Parution au Journal le 31/08/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).