Entreprise : MP 2 AS - SIREN 478 588 171
Identité
Dénomination
MP 2 AS
SIREN (siège)
478 588 171
Date d'immatriculation au RNE
20/09/2004
Début d’activité
13/09/2004
Date de fin de la personne morale
19/09/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
acquisition, administration, location, vente de tous terrains et immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
32 RUE EUGENE LEDUC 02000 LAON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PETETIN AGATHE , MARIE-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1986
Commune de résidence
Chamouille
Nom, Prénom(s)
PETETIN SOPHIE , MARIE , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1982
Commune de résidence
Chamouille
Nom, Prénom(s)
RENAULT MARIE-PIERRE
Nom d'usage
PETETIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Bruyères-et-Montbérault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/09/2004
Siret
47858817100015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition, administration, location, vente de tous terrains et immeubles
Autres Activités
acquisition, administration, location, vente de tous terrains et immeubles
Adresse
32 RUE EUGENE LEDUC
02000 , LAON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/10/2008
Description
--- DEPART DE CO-GERANT(S) A compter du 23.09.08 démission de Monsieur Alain PETETIN en sa qualité de gérant associé.Le Démocrate de l'AISNE DU 03.10.08 - DATE D'EFFET : 23/09/2008
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/09/2004
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 2004A526 le 20/09/2004 --- Publici té au Journal : LE DEMOCRATE DE L'AISNE --- Paruti on au Journal le 17/09/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).