Entreprise : SAS MORGANNE BELLO - SIREN 478 486 715
Identité
Dénomination
SAS MORGANNE BELLO
SIREN (siège)
478 486 715
Date d'immatriculation au RNE
06/09/2004
Date de fin de la personne morale
05/09/2103
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/09/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
857166 EUR
Adresse du siège
3 RUE VOLNEY 75002 PARIS 2 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROIRON DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Meylan
Dénomination
ECA EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Meylan
Dénomination
AMBELI
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/08/2014
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/09/2004
Siret
47848671500020
Code APE
4676Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'achat, la vente, l'importation, l'exportation d'ouvrages en métaux précieux, de pierres précieuses, accessoires de mode et de décoration, de meubles et tissus - la création et la Conception de bijoux
Adresse
3 RUE 3 rue Volney
75002 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/08/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/09/2004
Siret
47848671500012
Code APE
515N
Adresse
9 RUE DE CHATEAUDUN
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2004B1584052
Date d'ajout
03/12/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 03/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2004B1584050
Date d'ajout
18/09/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 18/09/2019 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
48
Date d'ajout
19/09/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 19/09/2018 a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire et a désigné M. Bernard Rossignol Juge Commissaire, SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy, liquidateur.
Numéro d'observation
45
Date d'ajout
08/02/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 07/02/2017
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
06/02/2015
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 05/02/2015 PROROGE LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR
Numéro d'observation
41
Date d'ajout
19/08/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 19/08/2014 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201400881 désigne liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, maintient Mme Françoise Maeght, juge commissaire,
Numéro d'observation
40
Date d'ajout
22/07/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 22/07/2014 arrête le plan de cession au profit de : Sas christian bernard, . Sous le n° P201400881.
Numéro d'observation
39
Date d'ajout
13/03/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 13/03/2014 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201400881 date de cessation des paiements le 28/02/2014, et a désigné juge commissaire : Mme Françoise Maeght, juge commissaire suppléant : Mme Sylvie Fayner, administrateur : SELARL Michel-Miroite-Gorins en la personne de Me Charles Gorins 48 rue La Fayette 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert une période d'observation expirant le 13/09/2014, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).