Entreprise : FINANCIERE TORRES - SIREN 478 481 328
Identité
(Entreprise radiée le 04/02/2020)
Dénomination
FINANCIERE TORRES
SIREN (siège)
478 481 328
Date d'immatriculation au RNE
09/09/2004
Date de fin de la personne morale
08/09/2103
Date de clôture
31/05
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
46000 EUR
Adresse du siège
ANCIENNE VILLE 47430 CAUMONT-SUR-GARONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRIDE KARINE , THERESE , MURIELLE
Nom d'usage
TORRES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Caumont-sur-Garonne
Nom, Prénom(s)
TORRES RICHARD , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Caumont-sur-Garonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/09/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2004
Siret
47848132800019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion, vente de valeurs mobilières, parts d'intérêts, droits mobiliers, hors placements financiers.
Adresse
Ancienne Ville
47430 , Caumont-sur-Garonne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1223
Date d'ajout
04/02/2020
Description
Radiation du RCS le 04/02/2020 avec effet au 25/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10767
Date d'ajout
06/11/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/08/2019 Liquidateur : TORRES Karine Thérèse Murielle Le siège de la liquidation est fixé à : Ancienne Ville 47430 Caumont-sur-Garonne Journal d'annonces légales : Le Courrier Français en date du 20/09/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marmande ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SIRET : 478 481 328 00019 CODE APE-NAF 741J Administration d'entreprises
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).