Entreprise : NETKO - SIREN 478 468 556
Identité
Dénomination
NETKO
SIREN (siège)
478 468 556
Date d'immatriculation au RNE
26/05/2005
Date de fin de la personne morale
25/05/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1177500 EUR
Adresse du siège
RUE LAPLACE PARC LAVOISIER 59494 PETITE-FORET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DU PARC LAVOISIER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUTIN JEAN-MARC
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Mallemort
Nom, Prénom(s)
BERTHELOOT THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Bondues
Nom, Prénom(s)
BRUTIN MAGALIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1984
Commune de résidence
Camphin-en-Pévèle
Nom, Prénom(s)
PEREIRA PASCAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Bouvines
Dénomination
BL COMMISSARIAT ET AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bondues
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/04/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/2005
Siret
47846855600020
Nom commercial
NETKO
Code APE
1722Z - Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication, commercialisation et négoce de pro- duits pour l'hygiène corporelle, l'essuyage ainsi que pour tous autres usages domestiques, indus- triels, cosmétologiques
Adresse
RUE rue Laplace Za Parc du Lavoisier
59494 , Petite-Forêt - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DU PARC LAVOISIER
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/09/2004
Siret
47846855600012
Code APE
000Z
Adresse
11 B AV DE LA CREATIVITE
59650 , VILLENEUVE D'ASCQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
25/03/2013
Description
Radiation d'office effectuée par le Greffier du tribunal suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif prononcée par jugement du 25/03/2013. (Article R.123-129 du code de commerce).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
28/04/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Valenciennes d u 28/04/2008 mettant fin à la période d'observa- t ion et prononçant la liquidation judiciaire de la SA NETKO, en désignant Me Pierre-Régis CAILLE, 21 Avenue Carnot à Valenciennes, mandataire judiciair e, en qualité de liquidateur judiciaire. Maintenan t Me Jean-Jacques BONDROIT, 4 Avenue des Dentelliè res à Valenciennes en qualité d'administrateur pen dant la poursuite d'activité autorisée jusqu'au 14 .06.08.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/03/2008
Description
Suivant Jugement du 03/03/2008 le Tribunal de Comm erce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de red ressement judiciaire. A fixé provisoirement la dat e de cessation des paiement le 26.02.08. A désigné Maître Bondroit Jean-Jacques, Administrateur, 4 A venue des Dentellières à Valenciennes dont la miss ion est, outre les pouvoirs qui lui qui lui sont c onférés par la loi, la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion. A désigné Me Pier re Régis CAILLE, 21 Avenue Carnot à Valenciennes e n qualité de mandataire judiciaire
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
26/05/2005
Description
Historique : Dépôt de l'acte constitutif au Greffe de ROUBAIX TOURCOING Dépôt de l'acte de transfert de siège de VILLENEU- VE D'ASCQ à PETITE FORET au greffe de VALENCIENNES en date du 26 MAI 2005 DU 7 SEPTEMBRE 2004 AU 1ER JUIN 2005,le siège social était sis à VILLENEUVE D'ASCQ 11 bis rue de la Cré ativité (RCS RX-TOURCOING 2004 B 1013)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).