Entreprise : INFOR - SIREN 478 446 768
Identité
Dénomination
INFOR
SIREN (siège)
478 446 768
Date d'immatriculation au RNE
06/09/2004
Début d’activité
15/07/2004
Date de fin de la personne morale
05/09/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Acquisition, exploitation par bail ... de tous immeubles, biens et droits immobiliers ..., édification
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
IMP GUILLAUME DE CHAULHAC 48200 SAINT-CHELY-D'APCHER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CELLIER ALBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Le Malzieu forain
Nom, Prénom(s)
DOUSTEYSSIER ERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Le Malzieu forain
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/07/2004
Siret
47844676800028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, exploitation par bail ... de tous immeubles, biens et droits immobiliers ..., édification
Autres Activités
Acquisition, exploitation par bail ... de tous immeubles, biens et droits immobiliers ..., édification
Adresse
IMP GUILLAUME DE CHAULHAC
48200 , SAINT-CHELY-D'APCHER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/07/2004
Siret
47844676800010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
MAZEIRAC
48200 , RIMEIZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1440
Date d'ajout
02/10/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/12/2017 : Modifié : CELLIER Albert, Gérant, Associé indéfiniment responsable demeurant la Salcette 48140 Le Malzieu forain Modifié : DOUSTEYSSIER Eric, Gérant, Associé indéfiniment responsable demeurant la Chazette 48140 Le Malzieu forain
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
170
Date d'ajout
05/02/2010
Description
Transfert du siège social à compter du 28/12/2009 : Ancienne adresse : Mazeirac 48200 RIMEIZE Nouvelle adresse : lotissement Guillaume Chaulhac 48200 Saint-Chely d'Apcher Transfert de l'établissement principal à compter du 28/12/2009 : Ancienne adresse : Mazeirac 48200 RIMEIZE Nouvelle adresse : lotissement Guillaume Chaulhac 48200 Saint-Chely d'Apcher Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 01/01/2010 Ancienne : 31/03 Nouvelle : 31/12 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/12/2009 : Partant : PIGNIDE Béatrice, Gérante
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).