Entreprise : FINANCIERE DES DOUVES - SIREN 478 434 392
Identité
Dénomination
FINANCIERE DES DOUVES
SIREN (siège)
478 434 392
Date d'immatriculation au RNE
07/09/2004
Début d’activité
17/09/2016
Date de fin de la personne morale
06/09/2054
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Holding.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
400000 EUR
Adresse du siège
91 BD DE BELMONT 44420 LA TURBALLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRIAND PIERRE , ADRIEN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1982
Commune de résidence
Sucé-sur-Erdre
Nom, Prénom(s)
DEMAURE GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Breteil Cedex
Dénomination
D.B.N. CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/09/2016
Siret
47843439200021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Holding.
Autres Activités
Holding.
Adresse
91 BD DE BELMONT
44420 , LA TURBALLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/09/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2004
Siret
47843439200013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
113 RUE DES DOUVES
44150 , ANCENIS-SAINT-GEREON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/01/2017
Description
Aucune activité n'est conservée à l'ancien siège.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).