Entreprise : SN DES CRISTALLERIES ROYALES CHAMPAGNE - SIREN 478 411 713
Identité
Dénomination
SN DES CRISTALLERIES ROYALES CHAMPAGNE
Sigle
SNCRC
SIREN (siège)
478 411 713
Date d'immatriculation au RNE
01/09/2004
Date de fin de la personne morale
31/08/2103
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
250000 EUR
Adresse du siège
LA VOIE BASSE 10310 BAYEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELMA DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS 03
Nom, Prénom(s)
PIOT BERNARD , MARIE
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
LIGNOL LE CHATEAU
Nom, Prénom(s)
COHEN ROBERT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
CHARENTON LE PONT
Nom, Prénom(s)
GABUS PATRICE , JEAN-PIERRE , RENE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Nom, Prénom(s)
DEAS ALBERIC , LEON , HIPPOLYTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
VALLAURIS
Dénomination
SAGEM (DROIT SUISSE)
Qualité
Administrateur
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/05/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/06/2004
Siret
47841171300017
Code APE
2313Z - Fabrication de verre creux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ETUDE, LA FABRICATION ET LA VENTE DE TOUS PRODUITS EN CRISTAL, EN VERRE OU EN MATIERE DE SUBSTITUTION
Adresse
LA VOIE BASSE
10310 , BAYEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2282
Date d'ajout
03/05/2018
Description
Radiation du RCS le 03/05/2018 avec effet au 02/05/2018 PAR JUGEMENT EN DATE DU 02/05/2018 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES A PRONONCE LA CLOTURE DES OPERATIONS DU PLAN DE CESSION.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3583
Date d'ajout
13/09/2006
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 06.06.06, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES A NOMME LA SELARL PHILIPPE CONTANT ET JEROME CABOOTER, EN REMPLACEMENT DE ME CONTANT, EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN.
Numéro d'observation
5150
Date d'ajout
14/12/2005
Description
Mention d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 09.12.05, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES A ARRETE LE PLAN DE CESSION AU PROFIT DE LA SOCIETE FINANCIERE SAINT GERMAIN A FIXE LA FIN DU PLAN AU 31.12.06 A NOMME ME CONTANT, COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN Date d'effet : 09/12/2005
Numéro d'observation
2756
Date d'ajout
01/07/2005
Description
Mention d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 28 JUIN 2005, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D TROYES A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU REGIME GENERAL, SUR DEPOT DE BILAN. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 27 JUIN 2005 DATE DE FIN DE PERIODE D'OBSERVATION : 20 DECEMBRE 2005 JUGE-COMMISSAIRE : MR CASTANIER (PHILIPPE) REPRESENTANT DES CREANCIERS : SCP CROZAT BARAULT MAIGROT (ME MAIGROT) ADMINISTRATEUR : Me CONTANT, 7 RUE PITHOU 10000 TROYES, AVEC UNE MISSION D'ASSITANCE. Date d'effet : 28/06/2005
Numéro d'observation
2657
Date d'ajout
24/06/2005
Description
Mention d'office DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DEPOSEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES LE 24 JUIN 2005. Date d'effet : 24/06/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).