Entreprise : IZAHO - SIREN 478 403 652
Identité
Dénomination
IZAHO
SIREN (siège)
478 403 652
Date d'immatriculation au RNE
29/04/2008
Début d’activité
31/03/2008
Date de fin de la personne morale
28/04/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Distribution à dominante alimentaire
Code APE
4711F - Hypermarchés
Capital social
257504 EUR
Adresse du siège
LES SABLONNIERES 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Fort
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHERRE LAURENCE , MONIQUE , JEANNE , MARIE
Nom d'usage
HUAU
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Prée-d'Anjou
Nom, Prénom(s)
HUAU CHRISTOPHE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Prée-d'Anjou
Dénomination
CABINET KRIBS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Contest
Dénomination
L2P AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/03/2008
Siret
47840365200025
Enseigne
INTERMARCHE
Code APE
4711F - Hypermarchés
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Distribution à dominante alimentaire
Adresse
LES SABLONNIERES
53200 , CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Fort
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/03/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/08/2004
Siret
47840365200017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
PACHER DE LA BESSE
63760 , BOURG-LASTIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4142
Date d'ajout
30/08/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2016 : Partant : GRENOUILLEAU Stéphane, Commissaire aux comptes suppléant Partant : SOREX (SA), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : L2P AUDIT (SAS), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : CABINET KRIBS (SA), Commissaire aux comptes suppléant Modifié : HUAU Christophe, Président Journal d'annonces légales : Le Publicateur Libre du 11/08/2016
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).