Entreprise : SCI DU BOIS D'AIGREFEUILLE - SIREN 478 361 983
Identité
(Entreprise radiée le 04/08/2021)
Dénomination
SCI DU BOIS D'AIGREFEUILLE
SIREN (siège)
478 361 983
Date d'immatriculation au RNE
25/08/2004
Fermeture de l'établissement - 47836198300024
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2020
Fermeture de l'établissement - 47836198300016
- Date d'effet de la fermeture : 22/06/2015
Date de fin de la personne morale
24/08/2103
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
41 LA BOURNAIRE 44690 MONNIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERGNAUD JOEL , ROMAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Saint Hilaire de Loulay
Nom, Prénom(s)
QUEREAU JEAN-LUC , YVON , EDOUARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Challans
Nom, Prénom(s)
MINAUD SANDRA , CHRISTINE , BERNADETTE
Nom d'usage
GOUJON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Vertou
Nom, Prénom(s)
FIOLEAU DANY , DOMINIQUE , NICOLAS , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Vieillevigne
Nom, Prénom(s)
CHEREAU BEATRICE , MARIE , FRANCOISE
Nom d'usage
DRONNEAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Monnieres
Nom, Prénom(s)
FREUCHET DENIS , RENE , JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Vallet
Nom, Prénom(s)
AUBIN ISABELLE , ROSE , ODILE
Nom d'usage
COUTEAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Monnieres
Nom, Prénom(s)
COUTEAU BENOIT , PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Monnières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/08/2004
Siret
47836198300016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
ZI LA VERTONNE
44120 , VERTOU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
17 RUE DES ENTREPRENEURS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/08/2004
Siret
47836198300024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et gestion d'un terrain et d'un batiment sis à AIGREFEUILLE SUR MAINE (44140) Zone Artisanale du Haut Coin
Adresse
41 41 la Bournaire
44690 , Monnieres - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
31
Date d'ajout
04/08/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-11-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
29/07/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 30-11-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : actu.fr Hebdo de Sèvre et Maine DU : 29-06-2021, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).