Entreprise : ARLES DIFFUSION COIFFURE 2 - SIREN 478 331 754
Identité
Dénomination
ARLES DIFFUSION COIFFURE 2
Sigle
ADC
SIREN (siège)
478 331 754
Date d'immatriculation au RNE
31/08/2004
Début d’activité
01/10/2004
Date de fin de la personne morale
30/08/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Grossiste et détaillant en fournitures de parfumerie, fabrique de produits de coiffure, mobilier et matériel se rapportant à la coiffure, à l'esthétique ou la parfumerie
Code APE
4645Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
38 RUE GAMBETTA 13200 ARLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORIN FREDERIQUE , MARIE-ELISABETH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
ARLES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2004
Siret
47833175400018
Enseigne
ARLES DIFFUSION COIFFURE
Code APE
4645Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Grossiste et détaillant en fournitures de parfumerie, fabrique de produits de coiffure, mobilier et matériel se rapportant à la coiffure, à l'esthétique ou la parfumerie
Adresse
38 RUE GAMBETTA
13200 , ARLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
873
Date d'ajout
26/04/2006
Description
Changement de gérant MLLE FREDERIQUE MORIN A ETE NOMMEE EN QUALITE DE GERANTE DE LA SOCIETE EN REMPLACEMENT DE M.ALBAN PLANTEVIN, DEMISSIONNAIRE PV DEPOT LE 26/04/2006 N° 450 - LA PROVENCE DU 02/04/2006 Date d'effet : 01/01/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).