Entreprise : SNC ETOILE LOC 20 - SIREN 478 252 448
Identité
Dénomination
SNC ETOILE LOC 20
SIREN (siège)
478 252 448
Date d'immatriculation au RNE
19/08/2004
Dissolution
Date de fin de la personne morale
18/08/2019
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
129740 EUR
Adresse du siège
28 AV DE LA LIBERTE RIVE DROITE 97300 CAYENNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ CABINET CLAUDE GADET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
ROMANE INVESTISSEMENTS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Pontcarre
Dénomination
SOCIETE FINANCIERE ET COMMERCIALE INVESTISSEMENTS (SOFICO INVESTISSEMENTS)
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Paris 0
Dénomination
EURL TIKI INVESTISSEMENTS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Ozoir la Ferriere
Dénomination
EURL ARTHAUX INVESTISSEMENTS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Ozoir la Ferriere
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/01/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/2004
Siret
47825244800012
Code APE
7712Z - Location et location-bail de camions
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location simple de longue durée a des entreprises exerçant une activité dans les dom de tous véhicules ou bien d'équipements professionnels et notamment la location de véhicules industriels sans conducteur
Adresse
28 AV DE LA LIBERTE RIVE DROITE
97300 , CAYENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ CABINET CLAUDE GADET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
06/01/2022
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
687
Date d'ajout
11/03/2015
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 29/11/2012 Liquidateur : SOCIETE FINANCIERE ET COMMERCIALE INVESTISSEMENTS (SARL) représentée par MARRAUD DES GROTTES Geoffroy Le siège de la liquidation est fixé à : 28 avenue de la Liberte - C/o Sofico 97300 Cayenne Journal d'annonces légales : France Guyane en date du 04/01/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).