Entreprise : SOCIETE CIVILE DE MOYENS ASPART CHOPART VALERO FRANCOIS - SIREN 478 229 859
Identité
(Entreprise radiée le 22/02/2018)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE MOYENS ASPART CHOPART VALERO FRANCOIS
SIREN (siège)
478 229 859
Date d'immatriculation au RNE
11/08/2004
Fermeture de l'établissement - 47822985900010
- Date d'effet de la fermeture : 18/09/2015
Date de fin de la personne morale
10/08/2054
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
400 EUR
Adresse du siège
5 AV JULES FERRY 66400 CERET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALERO FERNANDEZ JUDIT , ESTER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Canet-en-Roussillon
Nom, Prénom(s)
VILA LAURENCE , FRANCOISE , CATHERINE
Nom d'usage
ASPART
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Taulis
Nom, Prénom(s)
ESPINO BEATRICE
Nom d'usage
FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Saint-Jean-Pla-de-Corts
Nom, Prénom(s)
PARENT ANNICK , FRANCOISE
Nom d'usage
CHOPART
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Céret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/09/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2004
Siret
47822985900010
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Nature de l'établissement
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
5 AV JULES FERRY
66400 , CERET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F15/010187
Date d'ajout
08/10/2015
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 18/09/2015 - Siège de la liquidation : 5 Rue JULES FERRY 66400 CERET - Publicité dans un journal d'annonces légales : Parjal du 26/09/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/010187
Date d'ajout
08/10/2015
Description
Cessation totale d'activité à compter du 18/09/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/11/2006
Description
Textes libres : changement de dénomination sociale de SCM ASPART CHOPART FOUCHER FRANCOIS en SOCIETE CIVILE DE MOYENS ASPART CHOPART VALERO FRANCOIS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/08/2004
Description
Historique des observations RCS : Mention du 09/11/2004 : CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE: ANCIENNE DENOMINATION: SOCIETE CIVILE DE MOYENS ASPART CHOPART FOUCHER GRANET Mention du 13/09/2005 : CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE: ANCIENNE DENOMINATION: SOCIETE CIVILE DE MOYENS ASPART CHOPART FOUCHER ROMERO
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).