Entreprise : BUON IMMOBILIER - SIREN 478 163 934
Identité
(Entreprise radiée le 18/12/2020)
Dénomination
BUON IMMOBILIER
SIREN (siège)
478 163 934
Date d'immatriculation au RNE
03/04/2007
Fermeture de l'établissement - 47816393400035
- Date d'effet de la fermeture : 18/12/2020
Fermeture de l'établissement - 47816393400019
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2009
Fermeture de l'établissement - 47816393400027
- Date d'effet de la fermeture : 24/09/2012
Date de fin de la personne morale
02/04/2103
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
10 ALL DES CHAMPS ELYSEES 91080 EVRY-COURCOURONNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VOLBART ANDRE , THIERRY , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2004
Siret
47816393400035
Nom commercial
LAFORET IMMOBILIER
Enseigne
LAFORET IMMOBILIER
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transactions immobilières.
Adresse
10 ALL 10 Allée des Champs Elysées
91042 , Évry CEDEX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/09/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/03/2007
Siret
47816393400027
Enseigne
LAFORET IMMOBILIER
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
7 PL SAINT MEDARD
91800 , BRUNOY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2004
Siret
47816393400019
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
2 RUE DU GENERAL LECLERC
94440 , VILLECRESNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
37154
Date d'ajout
18/12/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 18/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
23/01/2013
Description
Dissolution à compter du 30/12/2012 Nomination de Monsieur André VOLBART en qualité de Liquidateur (ancien gérant) selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/12/2012 siège de la liquidation est fixé au 10 Allée des Champs Elysées - 91042 Evry Cedex parution de la publicité légale dans le Parisien du 25/01/2013
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
10/04/2009
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).