Entreprise : SC LE DOUET - SIREN 478 088 370
Identité
Dénomination
SC LE DOUET
SIREN (siège)
478 088 370
Date d'immatriculation au RNE
23/08/2022
Début d’activité
23/03/2006
Date de fin de la personne morale
22/08/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Détention et gestion civile d'un patrimoine immobilier à usage d'habitation, acquisition de tous biens et droits immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1100 EUR
Adresse du siège
1 AV DE L'EUROPE 27300 BERNAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLET FRANCOISE , RENEE , ANDREE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Bernay
Nom, Prénom(s)
MULSANT ANTHONY , MARIE , FREDERIC , ALEXANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Marly-le-Roi
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/03/2006
Siret
47808837000034
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Détention et gestion civile d'un patrimoine immobilier à usage d'habitation, acquisition de tous biens et droits immobiliers
Autres Activités
Détention et gestion civile d'un patrimoine immobilier à usage d'habitation, acquisition de tous biens et droits immobiliers
Adresse
1 AV DE L'EUROPE
27300 , BERNAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/07/2004
Siret
47808837000018
Code APE
702A
Adresse
RTE DE COQUAINVILLIERS
14100 , OUILLY-LE-VICOMTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES SAPINS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/04/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/03/2006
Siret
47808837000026
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
MANOIR DU PRESBYTERE
14340 , AUVILLARS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5007
Date d'ajout
24/08/2022
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Bernay par suite du transfert du siège social précédemment situé Manoir du Presbytère 14340 AUVILLARS au 1 A Avenue de l'Europe 27300 BERNAY à compter du 24/04/2022 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Bernay le 23/08/2022 sous le numéro A2022/001292)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
156
Date d'ajout
19/01/2007
Description
Transfert du siège et de l'ETS principal de : Route de Coquainvilliers - les sapins - 14100 Ouilly-le-Vicomte, A : Manoir du presbytère - 14340 Auvillars la société ne conserve aucune activité à l'ancien siège date d'effet : le 23/03/2006 régularisation concernant les personnes dirigeantes et non dirigeantes : mlle collet Françoise : gérante associée à compter du 06/07/2006 Mr Mulsant Anthony : associé à compter du 06/07/2004 Mr Mulsant Guy : associé à compter du 27/12/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt des actes de constitution au GTC de Lisieux le 26/07/2004 sous le n° 2004a384 publication : Agriculteur normand du 29/07/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).