Entreprise : SCM MAITRES BAERT GILBERT-CARLIER - SIREN 478 044 969
Identité
(Entreprise radiée le 29/03/2019)
Dénomination
SCM MAITRES BAERT GILBERT-CARLIER
SIREN (siège)
478 044 969
Date d'immatriculation au RNE
28/07/2004
Fermeture de l'établissement - 47804496900028
- Date d'effet de la fermeture : 08/03/2019
Fermeture de l'établissement - 47804496900010
- Date d'effet de la fermeture : 28/11/2011
Date de fin de la personne morale
27/07/2034
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
136 BD RICHELIEU 02100 SAINT-QUENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAERT ANNE-SOPHIE
Nom d'usage
JULIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Saint Quentin
Nom, Prénom(s)
GILBERT AUDE , MARIE
Nom d'usage
CARLIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Cerizy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/11/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2004
Siret
47804496900010
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Nature de l'établissement
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
16 B RUE DE LA COMEDIE
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/11/2011
Siret
47804496900028
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Profession d'avocat
Adresse
136 BD 136 boulevard Richelieu
02100 , Saint Quentin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
29/03/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 08-03-2019 AVEC DATE D'EFFET AU 08-03-2019 , JOURNAL PUBLICATEUR: Le Démocrate de l'Aisne DU 22/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
08/03/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 03-12-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Démocrate De l'Aisne DU : 04-01-2019, adresse de liquidation : au siège social 136 Boulevard Richelieu 02100 Saint-Quentin.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).