Entreprise : A4H INDUSTRIES - SIREN 478 005 390
Identité
Dénomination
A4H INDUSTRIES
SIREN (siège)
478 005 390
Date d'immatriculation au RNE
15/09/2004
Début d’activité
26/07/2004
Date de fin de la personne morale
14/09/2014
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activité principale
LOCATION SIMPLE DE LONGUE DUREE DE TOUS VEHICULES ET BIENS D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS
Code APE
7712Z - Location et location-bail de camions
Capital social
140969.8 EUR
Adresse du siège
FOUR A CHAUX SUD 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6 LOT MANHITY IMM SERA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE REYNAL DE SAINT MICHEL STEPHANE , MARIE , JOSEPH , MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Le Francois
Nom, Prénom(s)
ROGER GERARD , RENE , GEORGES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Passy
Dénomination
ANTILLES CONSEILS INVESTISSEMENTS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Le Lamentin
Dénomination
PORTOS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
St Martin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/07/2004
Siret
47800539000016
Code APE
7712Z - Location et location-bail de camions
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
LOCATION SIMPLE DE LONGUE DUREE DE TOUS VEHICULES ET BIENS D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS
Autres Activités
LOCATION SIMPLE DE LONGUE DUREE DE TOUS VEHICULES ET BIENS D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS
Adresse
FOUR A CHAUX SUD
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6 LOT MANHITY IMM SERA
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7523
Date d'ajout
19/11/2009
Description
Modification autre MODIFICATION DU CAPITAL : ANCIENNE MENTION : 100,00 euros // NOUVELLE MENTION : 140.969,80 euros DECLARATION RELATIVE AUX DIRIGEANTS : GERANT ASSOCIE MAINTENU : ANTILLES CONSEILS INVESTISSEMENTS ASSOCIE MAINTENU : Mr DE REYNAL DE SAINT-MICHEL STEPHANE, MARIE, JOSEPH, MARC NOUVEAUX ASSOCIES : Mr ROGER GERARD, RENE, GEORGES // SARL PORTOS Date d'effet : 08/12/2004
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).