Entreprise : FINANCIERE DEVELOPPEMENT LAPIN FIDELAP - SIREN 477 940 068
Identité
Dénomination
FINANCIERE DEVELOPPEMENT LAPIN FIDELAP
Sigle
FIDELAP
SIREN (siège)
477 940 068
Date d'immatriculation au RNE
23/07/2004
Début d’activité
21/07/2004
Date de fin de la personne morale
22/07/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Prise de participation dans toutes sociétés industrielles, commerciales, immobilières, Finan- Cieres ou autres, constituées ou a constituer françaises ou étrangères. Toutes activités de services, études, expertises, conseils, assistance administrative, technique, financières, comptables commerciales, informatiques aux sociétés filiales ou entreprises liées.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
4 IMP DU FENIL 44210 PORNIC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
IN EXTENSO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeurbanne
Nom, Prénom(s)
GUILBAUD LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Saint-Herblain CEDEX
Dénomination
ODYSSEA
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Pornic
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/07/2004
Siret
47794006800034
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participation dans toutes sociétés industrielles, commerciales, immobilières, Finan- Cieres ou autres, constituées ou a constituer françaises ou étrangères. Toutes activités de services, études, expertises, conseils, assistance administrative, technique, financières, comptables commerciales, informatiques aux sociétés filiales ou entreprises liées.
Autres Activités
Prise de participation dans toutes sociétés industrielles, commerciales, immobilières, Finan- Cieres ou autres, constituées ou a constituer françaises ou étrangères. Toutes activités de services, études, expertises, conseils, assistance administrative, technique, financières, comptables commerciales, informatiques aux sociétés filiales ou entreprises liées.
Adresse
4 IMP DU FENIL
44210 , PORNIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/2015
Siret
47794006800026
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
prise de participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales, immobilières, financières. Toutes activités de services, études, expetises, conseils
Autres Activités
prise de participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales, immobilières, financières. Toutes activités de services, études, expetises, conseils
Adresse
ZI DU PLESSIS BEUCHER
35220 , CHATEAUBOURG - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/07/2004
Siret
47794006800018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
15 RUE DU DOCTEUR JEAN-LUC TOURET
85200 , FONTENAY-LE-COMTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
16/08/2017
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE SAINT NAZAIRE SOUS LE NUMERO 2017B729
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
31/07/2017
Description
Aucune activité n'est conservée à l'ancien siège.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).