Entreprise : LA FONCIERE 2004-2019 - SIREN 477 917 843
Identité
Dénomination
LA FONCIERE 2004-2019
SIREN (siège)
477 917 843
Date d'immatriculation au RNE
18/01/2013
Début d’activité
21/06/2004
Date de fin de la personne morale
17/01/2025
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION DE BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DANS UN BUT LOCATIF GESTION ET LOCATION DES IMMEUBLES SOCIAUX MISE EN PLACE DES MOYENS FINANCIERS NECESSAIRES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
265000 EUR
Adresse du siège
12 AV CHEVREUL 92600 ASNIERES-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMINE MOHAMED
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Paris 18e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
BIDOIRE MICHEL , PASCAL , CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1940
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
COSENTINO PATRICIA , INES
Nom d'usage
GIROD-A-PETIT-LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
DAHAN SERGE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
DEWITTE TEDDY , DAVID , BRUNO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Paris 7e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
DUHAMEL ALAIN , RENE , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Longnes
Nom, Prénom(s)
GIROD-A-PETIT-LOUIS FRANCOIS , XAVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
LUCAS STEPHANE , ARNAUD , GEORGES , DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Senlis
Nom, Prénom(s)
OUGRINE TAHAR , MOHAMED
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Soisy-sous-Montmorency
Nom, Prénom(s)
RAZOU ELIANE , FRANCOOISE , BERNADETTE
Nom d'usage
MONJEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
RAZOU VALERIE , JEANNE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
REGIS OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/06/2004
Siret
47791784300021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION DE BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DANS UN BUT LOCATIF GESTION ET LOCATION DES IMMEUBLES SOCIAUX MISE EN PLACE DES MOYENS FINANCIERS NECESSAIRES
Autres Activités
ACQUISITION DE BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DANS UN BUT LOCATIF GESTION ET LOCATION DES IMMEUBLES SOCIAUX MISE EN PLACE DES MOYENS FINANCIERS NECESSAIRES
Adresse
12 AV CHEVREUL
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/11/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/06/2004
Siret
47791784300013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
5 RUE PIERRE GUERIN
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
71218
Date d'ajout
18/01/2013
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).