Entreprise : SCI MAIMOR - SIREN 477 915 565
Identité
Dénomination
SCI MAIMOR
SIREN (siège)
477 915 565
Date d'immatriculation au RNE
19/02/2015
Début d’activité
19/12/2014
Date de fin de la personne morale
18/02/2054
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
la propriété, l'administrationet l'exploitation directe par bail ou location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont la société pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
47506 EUR
Adresse du siège
RUE DU PRE DES PLANCHES 71960 MILLY-LAMARTINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURLIER JEAN-MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Milly-Lamartine
Nom, Prénom(s)
BOURLIER MAILYS , SOPHIE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1987
Commune de résidence
Oullins
Nom, Prénom(s)
BOURLIER TANGUY , BENOIT , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1984
Commune de résidence
QC H4G 1C Montreal
Nom, Prénom(s)
BOURLIER MATTHIEU , JEAN , LOUIS , THEO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Bron
Nom, Prénom(s)
BOURLIER MORGANE , MARIE , MICHELE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1997
Commune de résidence
Mâcon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/12/2014
Siret
47791556500022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
la propriété, l'administrationet l'exploitation directe par bail ou location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont la société pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement
Autres Activités
la propriété, l'administrationet l'exploitation directe par bail ou location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont la société pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement
Adresse
RUE DU PRE DES PLANCHES
71960 , MILLY-LAMARTINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
10 Rue du Pré des Planches
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2004
Siret
47791556500014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LE BURNAIZE
69840 , CENVES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F15/000890
Date d'ajout
06/03/2015
Description
Modification du domicile personnel de Monsieur BOURLIER Jean-Marc Ancienne Adresse : Le Burnaize 69840 CENVES Nouvelle Adresse : 10 Rue du Pré des Planches 71960 MILLY-LAMARTINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/000738
Date d'ajout
19/02/2015
Description
Modification relative aux dirigeants : RABOIN Christelle nom d'usage : BOURLIER Christelle n'est plus gérante
Numéro d'observation
F15/000738
Date d'ajout
19/02/2015
Description
Modification relative aux associés de société civile : RABOIN Christelle nom d'usage : BOURLIER Christelle n'est plus Associée BOURLIER Morgane Marie Michèle nom d'usage : BOURLIER Morgane devient Associée BOURLIER Matthieu Jean Louis Théo nom d'usage : BOURLIER Matthieu devient Associé BOURLIER Tanguy Benoît Michel nom d'usage : BOURLIER Tanguy devient Associé BOURLIER Maïlys Sophie Marie nom d'usage : BOURLIER Maïlys devient Associée
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).