Entreprise : GFA DES CANARIS - SIREN 477 893 093
Identité
(Entreprise radiée le 21/12/2021)
Dénomination
GFA DES CANARIS
SIREN (siège)
477 893 093
Date d'immatriculation au RNE
12/07/2004
Fermeture de l'établissement - 47789309300013
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2021
Date de fin de la personne morale
11/07/2054
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
LA BONNIERE 49290 MAUGES-SUR-LOIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bourgneuf-en-Mauges
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALLARD GERARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Mauges-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
AGAISE HUGUETTE
Nom d'usage
GALLARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Mauges-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
GALLARD ANTHONY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1983
Commune de résidence
Mauges sur Loire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/07/2004
Siret
47789309300013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété et administration par dation à bail uniquement des biens immobiliers à destination agricole composant le patrimoine de la société
Adresse
la Bonniere
49290 , Mauges-sur-Loire - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bourgneuf-en-Mauges
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
32486
Date d'ajout
21/12/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
32365
Date d'ajout
20/12/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/09/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/12/2021
Description
Dissolution à compter du 30/09/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/09/2021, liquidateurs : GALLARD Anthony, GALLARD né(e) AGAISE Huguette, GALLARD Gérard, siège de la liquidation : la Bonniere Bourgneuf-en-Mauges 49290 Mauges-sur-Loire, parution de la publicité légale : L'Anjou Agricole paru le 10/12/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).