Entreprise : LAMA - SIREN 477 817 001
Identité
(Entreprise radiée le 04/10/2021)
Dénomination
LAMA
SIREN (siège)
477 817 001
Date d'immatriculation au RNE
15/07/2004
Date de fin de la personne morale
14/07/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
30 RUE AUGUSTE PICCARD 01630 SAINT-GENIS-POUILLY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TECHNOPARC DU PAYS DE GEX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HELLEC LAURENT , BERNARD , NOEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
1208 GENEVE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/03/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/07/2004
Siret
47781700100019
Enseigne
CACHEMIRE
Code APE
741J
Adresse
144 RUE DE LA ROUETTE
01220 , DIVONNE-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/03/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2005
Siret
47781700100027
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Activité principale
Débits de boissons
Adresse
37 PL DES QUATRE VENTS
01220 , DIVONNE-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/11/2018
Siret
47781700100035
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Activité principale
Débits de boissons
Adresse
30 RUE AUGUSTE PICCARD
01630 , SAINT-GENIS-POUILLY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TECHNOPARC DU PAYS DE GEX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18770
Date d'ajout
04/10/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/10/2021
Description
Dissolution à compter du 31/08/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/08/2021, liquidateur : HELLEC Laurent Bernard Noël, siège de la liquidation : TECHNOPARC DU PAYS DE GEX 30 Rue Auguste Piccard 01630 Saint-Genis-Pouilly, parution de la publicité légale : lyoncapitale.fr paru le 29/09/2021
Numéro d'observation
583
Date d'ajout
15/01/2019
Description
Cessation totale d'activité à compter du 14/03/2018 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
7731
Date d'ajout
04/09/2015
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 03/06/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).