Entreprise : SCI LE MOULIN VERT - SIREN 477 791 420
Identité
(Entreprise radiée le 15/09/2023)
Dénomination
SCI LE MOULIN VERT
SIREN (siège)
477 791 420
Date d'immatriculation au RNE
02/07/2004
Début d’activité
13/04/2004
Date de cessation totale d'activité
15/09/2023
Détail de la cessation
- Date Mise en sommeil : 15/09/2023
Dissolution
- Date de dissolution : 15/09/2023
- Date de cessation totale d'activité : 15/09/2023
- Identité du liquidateur : ROLLANDIN Danielle
Date de fin de la personne morale
01/07/2103
Date de la première clôture
31/12/2023
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
- La location, en qualité de loueur meublé, de tout bien ou droit immobilier ; - L'achat, la vente, la prise de bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe ; - Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou connexe
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
30 Rue DES ALPILLES LOT PROVENCE 13380 Plan-de-Cuques FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROLLANDIN DANIELLE , JULIETTE
Nom d'usage
BOYER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Plan-de-Cuques
Nom, Prénom(s)
BOYER BENOIT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Commune de résidence
Plan-de-Cuques
Nom, Prénom(s)
BOYER RICHARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Plan-de-Cuques
Nom, Prénom(s)
ROLLANDIN Danielle
Nom d'usage
BOYER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Plan-de-Cuques
Nom, Prénom(s)
BOYER RENAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Marseille 15e Arrondissement
Établissements
Cet établissement a été fermé le 15/09/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/04/2004
Siret
47779142000011
Nom commercial
SCI MOULIN VERT
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
locations immobilières
Adresse
30 Rue DES ALPILLES LOT PROVENCE
13380 , Plan-de-Cuques - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).