Entreprise : ALLSETFOR - SIREN 477 750 962
Identité
Dénomination
ALLSETFOR
SIREN (siège)
477 750 962
Date d'immatriculation au RNE
06/07/2004
Début d’activité
05/07/2004
Date de fin de la personne morale
05/07/2103
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Conseil en développement Managerial et commercial des entreprises, et autres organisations.Conseil et aide a la performance Manageriale et commerciale des entreprises et autres organisations.
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
26006.51 EUR
Adresse du siège
14 RUE THOREL 75002 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ACH YVES-ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GLAB
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AMBH
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Sèvres
Dénomination
FINANTIS EXPERTS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/07/2004
Siret
47775096200045
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Conseil en développement Managerial et commercial des entreprises, et autres organisations.Conseil et aide a la performance Manageriale et commerciale des entreprises et autres organisations.
Autres Activités
Conseil en développement Managerial et commercial des entreprises, et autres organisations.Conseil et aide a la performance Manageriale et commerciale des entreprises et autres organisations.
Adresse
14 RUE THOREL
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/08/2011
Siret
47775096200037
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
16 RUE MEDERIC
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/01/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/07/2004
Siret
47775096200011
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
23 RUE LOUIS BLANC
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/08/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/01/2010
Siret
47775096200029
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
69 RUE LOUISE MICHEL
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2011B1834917
Date d'ajout
20/10/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 20/10/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202202054, date de cessation des paiements le 30/09/2022, et a désigné : juge commissaire M. Joël Cosserat liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Bernard Corre 5 rue de Palestro 75002 Paris, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/09/2011
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).