Entreprise : IMAGERIE MEDICALE SUD AVEYRON - SIREN 477 732 366
Identité
(Entreprise radiée le 29/08/2023)
Dénomination
IMAGERIE MEDICALE SUD AVEYRON
SIREN (siège)
477 732 366
Date d'immatriculation au RNE
05/07/2004
Date de fin de la personne morale
04/07/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
36 AV JEAN JAURES 12100 MILLAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUIBERT JULES-MARIE , FRANCOIS , FELIX
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
MILLAU
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2004
Siret
47773236600026
Enseigne
IMAGERIE MEDICALE SUD AVEYRON
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice libéral en commun de la profession de médecin radiologue
Adresse
45 BD EMILE BOREL
12400 , SAINT-AFFRIQUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2004
Siret
47773236600018
Enseigne
IMAGERIE MEDICALE SUD AVEYRON
Code APE
8622A - Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice libéral en commun de la profession de médecin radiologue
Adresse
36 AV 36 avenue Jean Jaures
12100 , Millau - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8609
Date d'ajout
29/08/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/03/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : GUIBERT Jules-Marie François Felix, siège de la liquidation : 36 Avenue Jean Jaures 12100 Millau, parution de la publicité légale : Le Bulletin d'Espalion paru le 03/02/2022
Numéro d'observation
1341
Date d'ajout
07/02/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/06/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Millau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rodez. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rodez décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1465
Date d'ajout
24/11/2006
Description
DECISION DE NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE, APRES CONSTAT QUE SES CAPITAUX PROPRES SONT DEVENUS INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 26/10/2006 PV D'AG DU 26/10/2006 - LE BULLETIN D'ESPALION DU 01/12/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).