Entreprise : CARS GOYHEX - SIREN 477 698 278
Identité
(Entreprise radiée le 02/10/2023)
Dénomination
CARS GOYHEX
SIREN (siège)
477 698 278
Date d'immatriculation au RNE
07/07/2004
Date de fin de la personne morale
06/07/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
13 RUE JEANNE DE SIBAS 64130 MAULEON-LICHARRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOYHEX SERGE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Mauléon Licharre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/09/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/08/2004
Siret
47769827800017
Code APE
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport public routier de personnes
Adresse
13 RUE 13 rue Jeanne de Sibas
64130 , Mauléon Licharre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10412
Date d'ajout
02/10/2023
Description
Le Tribunal de commerce de PAU, par un jugement en date du 01/09/2023 a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7299
Date d'ajout
22/06/2022
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 21/06/2022.Date provisoire de cessation des paiements :31/05/2022A été désigné en qualité de liquidateur SELARL EKIP' prise en la personne de Maître François LEGRAND demeurant à Pau 3, Place Albert 1er chez qui les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la parution au BODACC.Date d'effet : 21/06/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Oloron-Sainte-Marie ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Pau. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Pau décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
378
Date d'ajout
17/04/2008
Description
Réduction de capital à compter du 26/03/2008 Capital social réduit et ramené à 0 euros puis augmenté et porté à 10 000 euros Reconstitution des capitaux propres à compter du 26/03/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).