Entreprise : LYON MOTORS - SIREN 477 676 167
Identité
Dénomination
LYON MOTORS
SIREN (siège)
477 676 167
Date d'immatriculation au RNE
08/07/2004
Date de fin de la personne morale
07/07/2103
Date de clôture
31/10
Date de la première clôture
31/10/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
101 BD DE L EUROPE 69310 PIERRE-BENITE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SARKISSIAN AVO
Nom d'usage
SARKISSIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
WALCZAK BRUNO
Nom d'usage
WALCZAK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1900
Commune de résidence
LYON CEDEX 06
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/10/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/2004
Siret
47767616700018
Code APE
4520A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'un atelier de réparation mécanique, tôlerie, carrosserie, peinture, electricité et électronique. Négoce, importation, exportation de tous véhicules à moteurs neufs ou d'occasion
Code APRM
4520AB - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: mécanique
Adresse
101 BD 101 Boulevard de l'Europe
69310 , Pierre-Bénite - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/044520
Date d'ajout
10/10/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10/10/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/044474
Date d'ajout
10/10/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10/10/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F15/020595
Date d'ajout
26/05/2015
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 26/05/2015 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur VERGÉ Jean-Paul en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F14/004275
Date d'ajout
23/01/2014
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 23/01/2014 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur LAVOREL Stanislas en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F12/005243
Date d'ajout
26/01/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24/01/2012 constatant que Maître Bruno WALCZAK exerce désormais ses fonctions, avec effet au 1er janvier 2012, au sein de la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires et désignant la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires, représentée par Maître Bruno WALCZAK, dans le cadre du présent dossier..
Numéro d'observation
F09/034047
Date d'ajout
22/10/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 22/10/2009 prononçant la liquidation judiciaire. Juge commissaire : Monsieur CROUSLE Vincent. Juge commissaire suppléant : Monsieur TRANCHAND André. Liquidateur-judiciaire : Maître WALCZAK 53 RUE VAUBAN 69456 LYON CEDEX 06. Date de cessation des paiements : 01/10/2009
Numéro d'observation
F08/031981
Date d'ajout
23/09/2008
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
AW 2009-10-01 DATE DE CESSATION DE PAIEMENTS 2010-03-25 GREFFE DE LYON GREFFE DE LYON,CX 2009-10-22 LIQUIDATION JUDICIAIRE 2010-03-25 GREFFE DE LYON GREFFE DE LYON REPRESENTE PAR MAITRE WALCZAK
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).