Entreprise : SCI BELLE VUE - SIREN 477 607 493
Identité
Dénomination
SCI BELLE VUE
SIREN (siège)
477 607 493
Date d'immatriculation au RNE
28/06/2004
Début d’activité
28/06/2004
Date de fin de la personne morale
27/06/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, gestion, administration d'immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
10 EUR
Adresse du siège
22 RUE DE LA TETE NOIRE 49300 CHOLET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOMBERT ODILE
Nom d'usage
MONTIGNY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
CHOLET
Nom, Prénom(s)
MONTIGNY JEAN-PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
CHOLET
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/06/2004
Siret
47760749300038
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, gestion, administration d'immeubles
Autres Activités
Propriété, gestion, administration d'immeubles
Adresse
22 RUE DE LA TETE NOIRE
49300 , CHOLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/06/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/06/2004
Siret
47760749300012
Code APE
702A
Adresse
34 RUE DU GENERAL THARREAU
49122 , LE MAY-SUR-EVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/05/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/06/2006
Siret
47760749300020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
82 BD GUSTAVE RICHARD
49300 , CHOLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6439
Date d'ajout
10/07/2006
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal DU 34 RUE DU GENERAL THARREAU 49122 LE MAY SUR EVRE AU 82 BD GUSTAVE RICHARD 49300 CHOLET DEMISSION DE MR JAROUSSEAU STEPHANE ET DE MR DROUET FABIEN CO-GERANTS. NOMINATION DE MONSIEUR MONTIGNY JEAN PIERRE EN QUALITE DE NOUVEAU GERANT ASSOCIE. INSCRIPTION DE MME MONTIGNY ODILE EN QUALITE D ASSOCIEE Date d'effet : 21/06/2006
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).