Entreprise : LES FONTAINES - SIREN 477 600 027
Identité
Dénomination
LES FONTAINES
SIREN (siège)
477 600 027
Date d'immatriculation au RNE
14/06/2004
Début d’activité
28/05/2004
Date de fin de la personne morale
13/06/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION ET GESTION DE BIENS IMMOBILIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1200 EUR
Adresse du siège
RUE DES FONTAINES 74380 CRANVES-SALES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT LES PETITS BOIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GEROSA PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
ALLINGES
Nom, Prénom(s)
JOVARD THIERRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
FILLINGES
Nom, Prénom(s)
PICOLET EVELYNE
Nom d'usage
GEROSA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
ALLINGES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/05/2004
Siret
47760002700015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION ET GESTION DE BIENS IMMOBILIERS
Autres Activités
ACQUISITION ET GESTION DE BIENS IMMOBILIERS
Adresse
RUE DES FONTAINES
74380 , CRANVES-SALES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT LES PETITS BOIS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3935
Date d'ajout
19/09/2008
Description
REDUCTION DU CAPITAL DE LA SOCIETE PAR RENONCIATION DE LA SOCIETE A APPELER LA PARTIE DU CAPITAL NON ENCORE LIBEREE LE CAPITAL A DONC ETE REDUIT D'UN MONTANT DE 471.400,00 EUROS POUR LE PORTER A 1.200,00 EUROS PAR REDUCTION DU NOMBRE DE PARTS SOCIALES QUI SERA DESORMAIS DE 60 PARTS NUMEROTEES DE 1 A 60 D'UNE VALEUR NOMINALE DE 20,00 EUROS LE GERANT MONSIEUR GEROSA PHILIPPE, ANCIENNEMENT GERANT DEVIENT GERANT ASSOCIE NOMINATION ASSOCIEE : MME PICOLET EPOUSE GEROSA EVELYNE, DOMICILIEE AU 117 B RUE DES SOURCES 74200 ALLINGES Date d'effet : 01/08/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).