Entreprise : OB LALEU - SIREN 477 584 510
Identité
Dénomination
OB LALEU
SIREN (siège)
477 584 510
Date d'immatriculation au RNE
18/05/2004
Début d’activité
17/05/2004
Date de fin de la personne morale
07/07/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Travaux maçonnerie - gros oeuvres - charpente couverture - menuiserie bois - revêtement sols mûrs plomberie peinture
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
152 CHE DUBUISSON 97436 SAINT-LEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OSIRIS GEORGES , HENRI
Nom d'usage
OSIRIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Saint-Leu
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/05/2004
Siret
47758451000010
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Travaux maçonnerie - gros oeuvres - charpente couverture - menuiserie bois - revêtement sols mûrs plomberie peinture
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Autres Activités
TRAVAUX DE MACONNERIE GENERALE ET GROS OEUVRE DE BATIMENT
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
152 CHE DUBUISSON
97436 , SAINT-LEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
22/03/2023
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Saint-Pierre de la Réunion en date du 22/03/2023 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 22/09/2021, désignant en qualité de liquidateur SELAS EGIDE prise en la personne de Me Alix BRENAC Résidence Vetyver 23 rue Tourette 97400 Saint-Denis,.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
622
Date d'ajout
04/03/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/08/2014 : Partant : BLUKER Jean Yanis, Gérant, Associé
Numéro d'observation
2029
Date d'ajout
25/06/2008
Description
Modification d'activité Ancienne mention : Fabrication de menuiseries - pose de menuiseries Meubles meublants (fabrication de) agencement Nouvelle mention : Travaux maçonnerie - gros oeuvres- charpente couverture -Menuiserie bois revêtement sols mûrs plomberie peinture Date d'effet : 01/03/2008
Numéro d'observation
2704
Date d'ajout
08/08/2007
Description
ancienne mention : 72 chemin Dubuisson - 97436 ST LEU nouvelle mention (changement de numéro sur décision communale) - siège / établissement principal et gérance M. OSIRIS Georges Henri : 152 chemin Dubuisson - 97436 ST LEU Date d'effet : 19/03/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J065 2023-03-22 Ouverture liquidation judiciaire 2023-05-19 GREFFE DE ST PIERRE GREFFE DE ST PIERRE HOAREAU SELAS EGIDE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).