Entreprise : GRAINS DE THIERACHE - SIREN 477 552 939
Identité
(Entreprise radiée le 17/09/2021)
Dénomination
GRAINS DE THIERACHE
SIREN (siège)
477 552 939
Date d'immatriculation au RNE
25/06/2004
Fermeture de l'établissement - 47755293900019
- Date d'effet de la fermeture : 17/09/2021
Fermeture de l'établissement - 47755293900027
- Date d'effet de la fermeture : 17/09/2021
Date de fin de la personne morale
24/06/2103
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2005
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
RTE DE CHEVENNES 02120 SAINS-RICHAUMONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESMITT BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Vincy-Reuil-et-Magny
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/09/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2004
Siret
47755293900027
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
négoce en gros et détail de produits alimentaires pour animaux de produits phytosanitaires et semences matériel et accessoires.
Adresse
80 B RUE DE VERVINS
02550 , ORIGNY-EN-THIERACHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2004
Siret
47755293900019
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Activité principale
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Adresse
RTE DE CHEVENNES
02120 , SAINS-RICHAUMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
17/09/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
17/09/2021
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 17/09/2021
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
05/02/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a prononcé, en date du 05/02/2021, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2021/6589, date de cessation des paiements le 05/08/2019, et a désigné Madame Christiane FENDT : Juge Commissaire, liquidateur SELARL GRAVE - RANDOUX en la personne de Maître Guillaume RANDOUX 2, Place des Campions 02100 SAINT-QUENTIN. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Trib unal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
14/11/2008
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 14-11-2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).