Entreprise : GBL BATIMENT - SIREN 477 538 474
Identité
Dénomination
GBL BATIMENT
SIREN (siège)
477 538 474
Date d'immatriculation au RNE
24/06/2004
Date de fin de la personne morale
23/06/2103
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2004
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622 EUR
Adresse du siège
23 AV DU HUIT MAI 1945 95200 SARCELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUTT OMAR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1984
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/06/2004
Siret
47753847400024
Nom commercial
GBL
Code APE
452A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Tous corps d'état en qualité de donneur d'ordre.
Adresse
23 AV 23 Avenue DU 8 MAI 1945
95200 , Sarcelles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/2004
Siret
47753847400016
Code APE
452A
Adresse
AV DU GENERAL DE GAULLE
95140 , GARGES-LES-GONESSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CC ARC EN CIEL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6153
Date d'ajout
27/03/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 27/03/2009 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Mayer , nom du liquidateur : Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 27/03/2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1397
Date d'ajout
07/01/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 02/01/2008 nommant M. Mayer juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
39739
Date d'ajout
09/07/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 09/07/2007 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2007J00485 , date de cessation des paiements le 09/01/2006 , désigne juge commissaire Mme SALMON , juge commissaire suppléant M. ROUX Jacques , liquidateur Me de KEATING, de la SCP OUIZILLE - de KEATING 1-3 Boulevard Jean Jaures 95300 PONTOISE , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 10 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).