Entreprise : LES CANARDS D'AUZAN - SIREN 477 521 876
Identité
Dénomination
LES CANARDS D'AUZAN
SIREN (siège)
477 521 876
Date d'immatriculation au RNE
27/12/2012
Début d’activité
30/06/2017
Date de fin de la personne morale
26/12/2103
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Achat, abattage, fabrication, transformation, distribution de toutes formes de volailles.
Code APE
1012Z - Transformation et conservation de la viande de volaille
Capital social
13046160 EUR
Adresse du siège
4565 RTE DE HOUEILLIERES 32250 CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
D'ESPOUS EDOUARD
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1977
Nom, Prénom(s)
D'ESPOUS ANTOINE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Nom, Prénom(s)
FLORENT NATHALIE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
BALLANCOURT SUR ESSONNE
Nom, Prénom(s)
SARIA JEAN-BAPTISTE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
AGDE
Dénomination
BDO NANTES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Vertou
Dénomination
MELTEM
Qualité
Président de SAS, Autre
Commune de résidence
Paris 7e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/06/2017
Siret
47752187600037
Code APE
1012Z - Transformation et conservation de la viande de volaille
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat, abattage, fabrication, transformation, distribution de toutes formes de volailles.
Adresse
4565 RTE DE HOUEILLIERES
32250 , CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2004
Siret
47752187600029
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
LIEUDIT DIEPE CD 05
28700 , AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BASE DE GARANCIERES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2004
Siret
47752187600011
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
GRANDE RUE ONCY SUR ECOLE
91490 , MILLY-LA-FORET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2822
Date d'ajout
31/07/2018
Description
Modification dans l'intitulé de l'adresse du siège et principalsuite à décision administrative (sans transfert) à compter du 18/07/2018 : - Ancien libellé : lieu dit Archan - 32440 Castelnau d'Auzan Labarrere - Nouveau libellé : 4565 route de Houeillères - 32440 Castelnau d'Auzan Labarrere
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4638
Date d'ajout
18/12/2017
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 12/12/2017 : Ancienne : 31/12 Nouvelle : 31/03 Modifications relatives aux dirigeants et aux Commissaires aux comptes à compter du 12/12/2017 : Nouveau : BDO NANTES (SAS), Co-Commissaire aux comptes titulaire Changement de qualité : BONNO Christophe, Directeur général et Membre du conseil de surveillance reste Membre du conseil de surveillance seulement
Numéro d'observation
4421
Date d'ajout
05/12/2017
Description
Augmentation de capital à compter du 01/10/2017 Ancien : 30 400 EUR Nouveau : 13 046 160 EUR Modifications relatives aux dirigeants à compter du 01/10/2017 : Nouveau : MELTEM (SAS), Président, Membre du conseil de surveillance, Président du conseil de surveillance Nouveau : D'ESPOUS Antoine, Membre du conseil de surveillance Nouveau : D'ESPOUS Edouard, Membre du conseil de surveillance Changement de qualité : BONNO Christophe, Yannick, Alphonse, Directeur général devient Directeur général, Membre du conseil de surveillance Changement de qualité : AUDO Yves, Jean, Marie-Claire, Président devient Membre du conseil de surveillance
Numéro d'observation
3288
Date d'ajout
30/08/2017
Description
Réduction de capital à compter du 04/07/2017 : Ancien : 421 200 EUR Nouveau : 30 400 EUR Modifications relatives aux dirigeants à compter du 04/07/2017 : Partant : ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE, Présidente Nouveau : AUDO Yves, Jean, Marie-Claire, Président Nouveau : BONNO Christophe, Yannick, Alphonse, Directeur général
Numéro d'observation
2876
Date d'ajout
24/07/2017
Description
Immatriculation par suite de transfert entrant du siège social et de l'établissement principal, sans maintien d'activité dans le ressort du Greffe d'origine à compter du 30/06/2017 : -- Ancienne adresse : Lieu dit Diepe - CD 05 - Base de Garancières - Garancières en Beauce - Auneau - 28700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (supprimé / radiation RCS Chartres) -- Nouvelle adresse : Lieu dit Archan - 32440 Castelnau-d'Auzan Labarrère Changement de dénomination à compter du 30/06/2017 : -- Ancienne : MACARON -- Nouvelle : LES CANARDS D'AUZAN Modification de l'objet social, modification des principales activités de l'entreprise par modification d'activité de l'établissement principal sis lieu dit Archan - 32440 Castelnau d'Auzan Labarrère à compter du 30/06/2017 : -- Ancienne activité : Acquisition, détention, gestion d'une participation représentant au moins 95% du capital de la société ANDRIN, elle-même détenant une participation d'au moins 95% du capital de la société DUTO, ainsi que l'acquisition, détention, gestion d'une participation représentant au moins 95% du capital de la société MARNETTE. -- Nouvelle activité : Achat, abattage, fabrication, transformation, distribution de toutes formes de volailles.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY sous le n°6278 du 22/06/2004 Insertion : Les Petites Affiches de la Seine et OIse du 22/06/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).