Entreprise : ETABLISSEMENTS DECOEYERE - SIREN 476 780 143
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS DECOEYERE
SIREN (siège)
476 780 143
Date d'immatriculation au RNE
16/02/1967
Date de fin de la personne morale
15/02/2066
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
7 RUE MARIE CURIE 59290 WASQUEHAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
USUREAU JEAN-JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
DROUIN GEORGES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1936
Commune de résidence
Paris
Dénomination
KPMG SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nantes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/09/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/12/1966
Siret
47678014300022
Code APE
602M
Origine du fonds
Création
Activité principale
COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS TRANSPORTS ROUTIERS : LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHAN- DISES - SERVICE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES POUR LE COMPTE D'AUTRUI
Adresse
7 RUE 7 rue Marie Curie
59290 , Wasquehal - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
22/08/2012
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 21/08/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
11/09/2003
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 09/09/2003 prononçant la liquidation judic iaire. Liquidateur : ME ME MARTIN Philippe 58, Ave nue Guynemer 59700 MARCQ EN BAROEUL et maintenant M COLLET PATRICE dans ses fonctions de Juge-Commis saire
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
19/06/2003
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 17/06/2003 nommant MR TIBERGHIEN en qualit e de Juge Commissaire suppléant pour l'arrêté de l 'état des créances salariales
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
12/06/2003
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 12/06/2003 ouvrant une Procédure Simplifié e de redressement judiciaire et fixant la fin théo - rique de la période d'observation au 12/10/2003. Cessation des paiements en date du 11/06/2003. Ju ge Commissaire : M COLLET Patrice Représentant des Créanciers : ME ME MARTIN Philippe 58, Avenue Guy nemer 59700 MARCQ EN BAROEUL
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
11/06/2003
Description
Dépôt le 11/06/2003 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce d e ROUBAIX - TOURCOING
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/02/1967
Description
Historique : ANNONCES LEGALES : LA GAZETTE DU 10 1 88
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).