Entreprise : SA HUET - SIREN 476 580 345
Identité
Dénomination
SA HUET
SIREN (siège)
476 580 345
Date d'immatriculation au RNE
05/04/1965
Début d’activité
01/01/1965
Date de fin de la personne morale
04/04/2015
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
L'ENTREPRISE DE COUVERTURE, PLOMBERIE, ZINGUERIE, INSTALLATIONS SANITAIRES, CHAUFFAGE ET GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS SE RAPPORTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A CET OBJET OU A TOUS OBJETS SIMILAIRES OU CONNEXES.
Code APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
77 RUE DE L'UNION 59200 TOURCOING FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENCE JEAN-ROBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
HUET PATRICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Bondues
Dénomination
KPMG
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1965
Siret
47658034500025
Code APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ENTREPRISE DE COUVERTURE, PLOMBERIE, ZINGUERIE, INSTALLATIONS SANITAIRES, CHAUFFAGE ET GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS SE RAPPORTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A CET OBJET OU A TOUS OBJETS SIMILAIRES OU CONNEXES.
Adresse
77 RUE DE L'UNION
59200 , TOURCOING - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1965
Siret
47658034500017
Code APE
453E
Adresse
130 BD D'ARMENTIERES
59100 , ROUBAIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
15/03/2022
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 11/03/2022 .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
17/06/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de LILLE-MÉTROPOLE en date du 16/06/2021 a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire et a désigné comme liquidateur : SELURL DEPREUX SEBASTIEN prise en la personne de Maître DEPREUX Sébastien Centre du Molinel allée de la Marque Bâtiment A avenue de la Marne 59290 WASQUEHAL .
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
21/01/2014
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 21/01/2014
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
14/08/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 14/08/2007 arretant le plan de cession de l'entreprise et prononçant la liquidation judiciai re. Liquidateur : SELARL DUQUESNOY ET ASSOCIES, 21 Résidence RESIDENCE FLANDRES 59170 CROIX prise en la personne de Me DEPREUX Sébastien mettant fin à la mission de l'administrateur maintenant Mr ROUS SEL Jean-Jacques dans ses fonctions de juge-commis saire
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/07/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 05/07/2007 ouvrant une procédure de redres sement judiciaire et fixant la fin de la période d 'observation au 05/01/2008. Cessation des paiement s en date du 04/07/2007. Juge Commissaire : M ROUS SEL Jean-Jacques Mandataire de Justice : : SELARL DUQUESNOY ET ASSOCIES prise en la personne de ME D EPREUX Sébastien 21 RESIDENCE FLANDRES 59170 CROIX Administrateur : ELRL SELARL aJJiS représentée pa r Me LABIS 7 RUE DES CHAMPS-ACTICLUB- BATIMENT B 5 9491 VILLENEUVE D'ASCQ avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion nommant M. ANCELY juge commissaire suppléant pour l'arrete d e l'etat des créances salariales
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
05/04/1965
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU 06 /03/1965. 22/07/1969 : STATUTS MIS EN HARMONIE AVE C LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 24/07/1966 ET LE D ECRET DU 23/03/1967.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).