Entreprise : SOC CURES MARINES TROUVILLE - SIREN 475 850 251
Identité
Dénomination
SOC CURES MARINES TROUVILLE
Sigle
ECMT
SIREN (siège)
475 850 251
Date d'immatriculation au RNE
02/07/1958
Date de fin de la personne morale
01/07/2057
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
79273.49 EUR
Adresse du siège
PL DU MARECHAL FOCH 14360 TROUVILLE-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOPEZ JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
DUCOURTIL MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Deauville
Nom, Prénom(s)
SOLAL-CELIGNY MICHEL , CHARLES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
BRUNIER JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1959
Siret
47585025100012
Code APE
930K
Origine du fonds
Création
Activité principale
La création et l'exploitation d'un établissement de cures marines à Trouville-sur-Mer et toutes les activités s'y rattachant
Adresse
PL Casino Municipal
14360 , Trouville-sur-Mer - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
852
Date d'ajout
11/04/2008
Description
En dâte du 09/04/2008, le Tribunal de Commerce de Honfleur a prononcé la clôture des opérations du redressement judiciaire et commissariat au plan de la SA CURES MARINES Casino Municipal 14360 TROUVILLE sur Mer. Dâte d'effet: 09/04/2008 A compter du 09/04/2008
Numéro d'observation
325
Date d'ajout
08/02/2007
Description
En date du 07.02.2007 le tribunal de commerce de Honfleur Prorogé la durée de plan de la sa cures marines à compter du 28 février 2007 et ce jusqu'au 28 février 2008 Confirmé maître Rossi en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Numéro d'observation
437
Date d'ajout
23/02/2006
Description
Mention d'office Par jugement en date du 22/02/2006 le tribunal de commerce de Honfleur a prorogé la durée du plan de la sa cures marines de Trouville à compter du 28/02/2006 et ce jusqu'au 28/02/2007 Date d'effet : 22/02/2006
Numéro d'observation
276
Date d'ajout
10/02/2005
Description
Mention d'office Par jugement en date du 09/02/2005 le tribunal de commerce de Honfleur a prorogé la durée du plan de la sa cures marines à compter du 28/02/2005 jusqu'au 28/02/2006 et a confirmé maître Rossi en qualité de commissaire à l'exécution du plan durant toute la durée du plan Date d'effet : 09/02/2005
Numéro d'observation
490
Date d'ajout
04/03/2004
Description
Mention d'office Par jugement du 03.03.2004 le tribunal a prorogé la durée du plan de la sa cures marines de Trouville à compter du 01.04.2004 et ce jusqu'au 28 février 2005 et confirmé Me Rossi en qualité de commissaire à l'exécution du plan durant toute la durée du plan. Date d'effet : 03/03/2004
Numéro d'observation
569
Date d'ajout
13/03/2003
Description
Mention d'office En date du 12.03.03 le tribunal de commerce a prorogé la durée du plan de la sa cures marines de Trouville à compter du 26 mars 2003 jusqu'au 31 mars 2004 et confirmé maître Rossi en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Date d'effet : 12/03/2003
Numéro d'observation
1726
Date d'ajout
13/08/1999
Description
Changement de juge-commissaire En date du 04/08/99 Monsieur le Dreau a été nomme juge commissaire titulaire aux côtés de Mr Bougy jugé commissaire suppléant dans l'affaire sa établissements des cures marines de Trouville (sa) Date d'effet : 04/08/1999
Numéro d'observation
2695
Date d'ajout
23/12/1998
Description
Modification autre Suivant ordonnance de Mr le juge commissaire en date du 16.12.1998, il a été pris acte de la démission de Mr Herve Windels de ses fonctions de commissaire aux comptes de la sa établissements des cures marines de Trouville. À compter du 16.12.1998
Numéro d'observation
1618
Date d'ajout
01/07/1998
Description
Modification autre Cessation totale d'activité par suite de la vente du fonds de commerce au profit de la société nouvelle des cures marines sa à compter du 31/03/98
Numéro d'observation
1399
Date d'ajout
20/05/1998
Description
Changement de juge-commissaire En date du 19/05/98, Monsieur le Dreau a été nomme juge commissaire suppléant aux côtés de Mr Graziani, juge-commissaire titulaire dans l'affaire sa établissements des cures marines de Trouville (sa) à compter du 19/05/98
Numéro d'observation
1001
Date d'ajout
27/03/1998
Description
Plan de redressement / cession Suivant jugement en date du 26/03/98, le tribunal de commerce de Honfleur à homologue le plan de cession de sa établissements des cures marines de Trouville (sa) au profit de sa batteur investissements et a désigné maître Rossi BP 47-61200 Argentan en qualité de commissaire à l'exécution du plan durée du plan : 5 ans jugé commissaire : Mr Graziani à compter du 26/03/98
Numéro d'observation
889
Date d'ajout
11/03/1998
Description
Autorisation de poursuite d'activité En date du 11/03/98, le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité de sa établissements des cures marines de Trouville (sa) pour une durée de trois semaines à compter du 11/03/98
Numéro d'observation
761
Date d'ajout
20/02/1998
Description
Autorisation de poursuite d'activité En date du 20/02/98, le tribunal a prorogé la période d'observation de la sa établissements des cures marines de Trouville pour une durée de trois semaines à compter du 20/02/98
Numéro d'observation
657
Date d'ajout
06/02/1998
Description
Autorisation de poursuite d'activité En date du 06.02.98, le tribunal a prorogé la période d'observation de la sa établissements des cures marines de Trouville pour une durée de 15 jours à compter du 06/02/98
Numéro d'observation
426
Date d'ajout
19/01/1998
Description
Changement de juge-commissaire En date du 15/01/98 madame Lambert a été nommée juge commissaire suppléant aux côtés de Monsieur Graziani, juge commissaire titulaire dans l'affaire sa établissements des cures marines de Trouville (sa) à compter du 15/01/98
Numéro d'observation
2419
Date d'ajout
18/12/1997
Description
Autorisation de poursuite d'activité En date du 17/12/97, le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité de sa établissements des cures marines de Trouville (sa) pour une durée de deux mois à compter du 17/12/97
Numéro d'observation
2247
Date d'ajout
19/11/1997
Description
Mention d'office Par ordonnance de Mr le juge commissaire en date du 19.11.97, la sa Cram 203 rue Demidoff 76087 Le Havre Cedex prisé en la personne de Mr Guernion Jean-Pierre préposé ou de Me Sangy avocat a été désignée en qualité de contrôleur aux opérations de la procédure de redressement judiciaire de la sa établissements des cures marines de Trouville. À compter du 19.11.97
Numéro d'observation
1829
Date d'ajout
18/09/1997
Description
Autorisation de poursuite d'activité En date du 17/09/97, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation de la sa cures marines pour une durée de trois mois à compter du 17/09/97
Numéro d'observation
1230
Date d'ajout
18/06/1997
Description
Autorisation de poursuite d'activité En date du 18/06/97, le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité de sa établissements des cures marines de Trouville (sa) associée de la SNC thalasso Deauville, pour une durée de trois mois à compter du 18/06/97
Numéro d'observation
530
Date d'ajout
18/03/1997
Description
Mention d'office Suivant procès-verbal en date du 13.03.1997, madame Anne Maquere demeurant camping des haras 14800 Touques, a été nommée en qualité de représentant des salariés de la société à compter du 13/03/97
Numéro d'observation
504
Date d'ajout
13/03/1997
Description
Mention d'office Suivant jugement en date du 12.03.97 le tribunal de commerce de Honfleur a prononcé la caducité du plan de continuation de la sa ETS des cures marines de Trouville homologue le 13.12.1995. À compter du 12.03.97
Numéro d'observation
501
Date d'ajout
13/03/1997
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire régime général Suivant jugement en date du 12/03/97, le tribunal de commerce de Honfleur a prononcé le redressement judiciaire régime général de la sa établissements des cures marines de Trouville (sa) associée de la SNC thalasso Deauville et a désigné : Juge commissaire : Mr Mertz. Juge commissaire suppléant : Mr poux représentant des créanciers :Maître Laroppe 100 rue Saint-Léonard BP 13-14603 Honfleur Cedex administrateur(s) ............ : Maître Rossi 1 rue Papegeaux BP 47-61202 Argentan Cedex mission assistance date de cessation des paiements : 19/12/96 à compter du 12/03/97
Numéro d'observation
2343
Date d'ajout
27/11/1996
Description
Mention d'office Suivant jugement du 22.11.96 le tribunal de commerce de Honfleur a ordonné la modification du plan d'apurement du passif de la sa cures marines de Trouville arrêté le 13.12.1995 et autorisé la vente d'un immeuble sis à Trouville-sur-Mer 31 avenue Kennedy Au profit de Mr Millien Jacques moyennant le prix de 245 000,00 F à compter du 22.11.96
Numéro d'observation
2267
Date d'ajout
13/12/1995
Description
Plan de redressement Suivant jugement en date du 13/12/95, le tribunal de commerce de Honfleur a approuvé le plan de continuation avec cession des actions de la sa ETS curés marines de Trouville au profit de la Ste Sogethermes et a désigné maître Rossi BP 47-61202 Argentan en qualité de commissaire à l'exécution du plan durée du plan : 10 ans pays d'auge du 22.12.1995 à compter du 13/12/95
Numéro d'observation
1144
Date d'ajout
16/09/1987
Description
Modification autre Suivant Pv d'AGO et d'age du 08.07.87 confirmation des modifications statutaires décidées lors de l'age du 15.10.86 à l'exception de l'additif au 3& de l'article 16 des statuts. À compter du 08.07.87
Numéro d'observation
362
Date d'ajout
16/03/1987
Description
Modification autre Suivant Pv d'age du 15.10.1986 mise en harmonie des statuts et confirmation des résolutions de l'assemblée générale du 28.09.85. À compter du 15.10.86
Numéro d'observation
1390
Date d'ajout
26/11/1985
Description
Modification autre Suivant Pv d'age du 28.09.85, mise en harmonie des statuts et ce à compter du 28.09.85. Dépôt au greffe de Honfleur le 25.11.85 N616. Ouest France du 22.10.85.
Numéro d'observation
894
Date d'ajout
20/09/1982
Description
Modification autre Suivant Pv d'assemblée du 16.06.82 l'article 17 bis des statuts est modifié, la date de l'age limite du président est fixée à 80 ans au lieu de 75. À compter du 16.06.82.Dépôt au greffe d'Honfleur le 15.09.82 N322 pays d'auge du 02.07.82
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 520 000.00 FRF nouveau montant : 79 273.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).